03.06.2016 |
Zurückweisung der Anmeldung |
veröffentlicht am 06.07.2016 [2016/27] |
15.04.2016 |
Neuer Eintrag: Entscheidung im Beschwerdeverfahren (+Datum) |
|
08.01.2016 |
Änderung: Beschwerdenummer |
|
04.11.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
16.09.2015 |
Neuer Eintrag: Eingangstag der Beschwerde |
|
16.09.2015 |
Neuer Eintrag: Beschwerdenummer |
|
07.07.2015 |
Neuer Eintrag: Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung |
|
03.07.2015 |
Neuer Eintrag: Absage des Termins der mündlichen Verhandlung |
|
19.02.2015 |
Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
06.11.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
11.10.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
10.04.2013 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Gebührenzahlung |
|
10.04.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
30.11.2012 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
07.10.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
29.03.2011 |
Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung |
|
28.03.2011 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
28.03.2011 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
22.03.2011 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
11.02.2011 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Gebührenzahlung |
|
11.02.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
04.01.2011 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
29.11.2010 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
15.07.2010 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
10.03.2010 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Gebührenzahlung |
|
10.03.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
01.12.2009 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
07.08.2008 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
04.09.2007 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
15.12.2006 |
Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung |
|
14.12.2006 |
Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung |
|
14.12.2006 |
Löschung: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung |
|
14.12.2006 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
13.12.2006 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
08.12.2006 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
11.10.2006 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
11.10.2006 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
22.04.2006 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
31.08.2005 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
15.10.2004 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
24.01.2004 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 10.03.2004 [2004/11] |
19.12.2003 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Gebührenzahlung |
|
19.12.2003 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
05.12.2003 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
14.03.2003 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 02.05.2003 [2003/18] |
13.01.2003 |
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr |
|
13.01.2003 |
Jahresgebühr |
|
03.12.2002 |
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr |
|
08.06.2001 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 25.07.2001 [2001/30] |
07.06.2001 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.06.2001 |
Änderung durch den Anmelder |
|
16.05.2001 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
16.05.2001 |
Jahresgebühr |
|
06.06.2000 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
25.04.2000 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
20.04.2000 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
17.01.2000 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
17.11.1999 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|