EP1046059 - ULTRASCHALL- DIAGNOSTIK- BILDERZEUGUNGSSYSTEM MIT VERWENDUNG EINES RAUEMLICH KOMPOUNDIERENDEN ECHTZEIT-PROZESSORS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.05.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.05.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.06.2008 [2008/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2000/43] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
JAGO, James, R. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
PEDERSEN, Robert, H. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [2000/43] | Vertreter | van Oudheusden-Perset, Laure E., et al Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 44 5656 AE Eindhoven / FR | [N/P] |
Frühere [2006/17] | van Oudheusden-Perset, Laure E., et al Société Civile SPID 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2005/09] | Charpail, François, et al Société Civile S.P.I.D. 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2000/43] | Lottin, Claudine, et al Philips Corporate Intellectual Property, 156 Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99950645.4 | 30.09.1999 | [2000/43] | WO1999EP07480 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980102923P | 01.10.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 102923 P | US19990335159 | 17.06.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 335159 | [2000/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0020888 | Datum: | 13.04.2000 | Sprache: | EN | [2000/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1046059 | Datum: | 25.10.2000 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.04.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2000/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.04.2000 | Klassifikation | IPC: | G01S7/52 | [2000/43] | CPC: |
G01S15/8913 (EP,US);
G01S15/8995 (EP,US);
G01S7/52025 (EP,US);
G01S7/52034 (EP,US);
G01S7/5205 (EP,US);
G01S7/52057 (EP,US);
G01S7/52065 (EP,US);
G01S7/52085 (EP,US);
G06T1/00 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2000/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ULTRASCHALL- DIAGNOSTIK- BILDERZEUGUNGSSYSTEM MIT VERWENDUNG EINES RAUEMLICH KOMPOUNDIERENDEN ECHTZEIT-PROZESSORS | [2000/43] | Englisch: | ULTRASONIC DIAGNOSTIC IMAGING SYSTEM WITH REAL SPATIAL COMPOUNDING PROCESSOR | [2000/43] | Französisch: | SYSTEME ECHOGRAPHIQUE D'IMAGERIE DIAGNOSTIQUE AVEC PROCESSEUR DE COMPOSITION SPATIALE EN TEMPS REEL | [2000/43] | Eintritt in die regionale Phase | 03.07.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.10.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.10.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.10.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2000/50] | 18.07.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.01.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.04.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.08.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.08.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.12.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/24] | 28.01.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2008/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.09.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 01.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]WO8300993 (LIFE IMAGING CORP [US]) [X] 1,6,10,12,15 * page 6 - page 27; figure - * [Y] 2-5,7-9,11,13,14; | [Y]US4233988 (DICK DONALD E, et al) [Y] 13 * column 2 - column 3 * * column 14, paragraph 1; figure - *; | [Y]US5453575 (O'DONNELL MATTHEW [US], et al) [Y] 2-4,7,8 * column 18, line 61 - column 25, line 8; figure 7 *; | [Y]WO9824065 (ZENECA LTD [GB]) [Y] 5,9,11,14 * page 21 - page 22 *; | [A]US5566674 (WENG LEE [US]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US5479926 (USTUNER KUTAY [US], et al) [A] 1-15 * the whole document * |