EP1086089 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON BUTYROLACTONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.11.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.06.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 30.07.2008 [2008/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [2008/31] |
Frühere [2002/03] | Für alle benannten Staaten BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen / DE | ||
Frühere [2001/13] | Für alle benannten Staaten BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen / DE | Erfinder | 01 /
BRUNNER, Melanie Anton-Bruckner-Strasse 10 D-67105 Schifferstadt / DE | 02 /
RAHN, Ralf-Thomas Cannabichstrasse 8 D-68167 Mannheim / DE | 03 /
RHEUDE, Udo Wildentenstrasse 1 D-67166 Otterstadt / DE | 04 /
HENKELMANN, Jochem Bassermannstrasse 25 D-68165 Mannheim / DE | [2001/13] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99955265.6 | 21.05.1999 | [2001/13] | WO1999EP03506 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998124534 | 03.06.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19824534 | [2001/13] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO9962895 | Datum: | 09.12.1999 | Sprache: | DE | [1999/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1086089 | Datum: | 28.03.2001 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 09.12.1999 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1086089 | Datum: | 16.01.2002 | Sprache: | DE | [2002/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.12.1999 | Klassifikation | IPC: | C07D307/32 | [2001/13] | CPC: |
C07D315/00 (EP,US);
C07D307/32 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL [2001/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON BUTYROLACTONEN | [2001/13] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING BUTYROLACTONES | [2001/13] | Französisch: | PROCEDE DE PREPARATION DE BUTYROLACTONES | [2001/13] | Eintritt in die regionale Phase | 07.11.2000 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.11.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.11.2000 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.11.1999 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 07.11.2000 | Prüfungsantrag gestellt [2001/13] | 15.05.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 10.07.2001 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.08.2001 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.08.2001 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.10.2002 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.05.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE3201723 (MITSUBISHI CHEM IND [JP]) [A] 1 * abstract * * page 8, line 14 - page 9, line 8 * * page 21 - page 23; example 1; table 1 *; | [A]EP0429963 (MITSUBISHI CHEM IND [JP]) [A] 1 * page 3, line 27 - line 46 * * page 7; example 1 * * page 11, line 36 - line 44 *; | [DA]EP0584720 (HOECHST AG [DE]) [DA] 1 * abstract ** page 5, column 7 - column 8; example 1 *; | [DA]WO9707111 (BASF AG [DE], et al) [DA] 1 * abstract * * page 7, line 7 - line 12 * * page 8, line 10 - line 36 * * page 8, line 20 - line 24 * * page 8 - page 10; examples 1-8 * |