EP1117917 - VERFAHREN ZUM REGENERIEREN EINES NOx-SPEICHERKATALYSATORS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.05.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.05.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 09.07.2003 [2003/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/30] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
SCHÜRZ, Willibald Seilerberg 2 D-93089 Aufhausen / DE | 02 /
ELLMER, Dietmar Plattnerbergweg 5 D-93199 Schillertswiesen / DE | [2001/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99955708.5 | 14.09.1999 | [2001/30] | WO1999DE02928 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE1998144082 | 25.09.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 19844082 | [2001/30] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0019075 | Datum: | 06.04.2000 | Sprache: | DE | [2000/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1117917 | Datum: | 25.07.2001 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 06.04.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1117917 | Datum: | 17.07.2002 | Sprache: | DE | [2002/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.04.2000 | Klassifikation | IPC: | F02D41/02, F02D41/14, F01N3/10 | [2001/30] | CPC: |
B01D53/9495 (EP);
F01N13/009 (EP);
F01N3/0842 (EP);
F01N3/10 (KR);
F02D41/0275 (EP);
F02D41/1441 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2002/29] |
Frühere [2001/30] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM REGENERIEREN EINES NOx-SPEICHERKATALYSATORS | [2001/30] | Englisch: | METHOD FOR REGENERATING AN NOx STORAGE CATALYTIC CONVERTER | [2001/30] | Französisch: | PROCEDE PERMETTANT DE REGENERER UN CATALYSEUR A ACCUMULATION DE NOx | [2001/30] | Eintritt in die regionale Phase | 04.01.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.01.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.01.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.03.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 04.01.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/30] | 21.09.2001 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.01.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.02.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.02.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.04.2003 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2003/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.09.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [PA]EP0898067 (NISSAN MOTOR [JP]) [PA] 1-8 * column 1, line 21 - column 3, line 29 * * column 4, line 57 - column 13, line 1 * * figures 1,3,9 *; | [PA]WO9855742 (SIEMENS AG [DE], et al) [PA] 1-7 * the whole document *; | [A]EP0636770 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1-7 * column 1, line 9 - column 2, line 4 * * column 2, line 34 - line 56 * * column 3, line 46 - column 21, line 32 *; | [A]EP0733787 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1,8 * the whole document *; | [A]EP0585900 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP0814248 (NGK INSULATORS LTD [JP]) [A] 1,9 * the whole document * |