Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP1117917 | Globale Akte | 17.07.2002 | B1 | EP1117917 | 25.07.2001 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE19844082 | 25.09.1998 | DE9902928 | 14.09.1999 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE59902070D1 | 22.08.2002 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | DE19844082 | 25.09.1998 | DE9902928 | 14.09.1999 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO0019075 | Globale Akte | 06.04.2000 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE19844082 | 25.09.1998 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR100641462B | Globale Akte | 31.10.2006 | B1 | KR20010075350 | 09.08.2001 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE19844082 | 25.09.1998 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE19844082 | 14.10.1999 | C1 | Prioritätsnummer | Datum | DE19844082 | 25.09.1998 |