EP1133850 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BLOCKVERSCHLÜSSELUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2001/38] | VERSCHLÜSSELUNGSVERFAHREN | ||
[2009/01] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.04.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.04.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.05.2010 [2010/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company 81 Newgate Street London EC1A 7AJ / GB | [N/P] |
Frühere [2001/38] | Für alle benannten Staaten BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company 81 Newgate Street London EC1A 7AJ / GB | Erfinder | 01 /
BILCHEV, George 33 Elmers Lane Ipswich IP5 2GW / GB | [2001/38] | Vertreter | Semos, Robert Ernest Vickers, et al BT Intellectual Property Department Ground Floor BT Faraday Building 1 Knightrider Street London EC4V 5BT / GB | [N/P] |
Frühere [2009/47] | Semos, Robert Ernest Vickers, et al BT Group Legal Intellectual Property Department PP C5A, BT Centre 81 Newgate Street London EC1A 7AJ / GB | ||
Frühere [2001/38] | Semos, Robert Ernest Vickers, et al BT Group Legal Services, Intellectual Property Department, 8th Floor, Holborn Centre 120 Holborn London EC1N 2TE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99956182.2 | 23.11.1999 | [2001/38] | WO1999GB03891 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19980025644 | 23.11.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 9825644 | [2001/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0031916 | Datum: | 02.06.2000 | Sprache: | EN | [2000/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1133850 | Datum: | 19.09.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.06.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1133850 | Datum: | 03.06.2009 | Sprache: | EN | [2009/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.06.2000 | Klassifikation | IPC: | H04L9/06, H04L9/00 | [2001/38] | CPC: |
H04L9/0662 (EP,US);
H04L2209/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2004/20] |
Frühere [2001/38] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BLOCKVERSCHLÜSSELUNG | [2009/01] | Englisch: | BLOCK CIPHER SYSTEM AND METHOD | [2009/01] | Französisch: | APPAREIL ET METHODE DE CHIFFREMENT PAR BLOCS | [2009/01] |
Frühere [2001/38] | VERSCHLÜSSELUNGSVERFAHREN | ||
Frühere [2001/38] | A CIPHER | ||
Frühere [2001/38] | APPAREIL DE CHIFFREMENT | Eintritt in die regionale Phase | 28.05.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.05.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.05.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.05.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 28.05.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/38] | 27.11.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.02.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.12.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.04.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.04.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.03.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.10.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 16.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 24.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO8907375 (MOTOROLA INC [US]) [A] 1,12,13,23,34,41,53,54,63,75 * page 4, line 1 - page 5, line 30 * * page 6, line 1 - line 18 *; | [A]EP0267647 (PHILIPS NV [NL]) [A] 1,23,41,63 * column 2, line L - column 3, line 13 * * column 4, line 1 - line 45 * * column 5, line 1 - line 28 *; | [A]JPH05102960 ; | [A]US4984271 (GOTO KENJIRO [JP]) [A] 1,23,41 * column A; figure 3 * | [A] - NANDI S ET AL, "THEORY AND APPLICATIONS OF CELLULAR AUTOMATA IN CRYPTOGRAPHY", IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS, NEW YORK (US), (19941201), vol. 43, no. 12, pages 1346 - 1356, XP000484159 [A] 1,3,12,23,25,41,49,53,63,71 * abstract * * page 1348, column R, line 6 - line 34 * * page 1351, column R, paragraph L - page 1352, column L, line 16 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/12.338094 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930820), vol. 017, no. 456, Database accession no. (E - 1418), & JP05102960 A 19930423 (NEC CORP) [A] 7-10,28-31,45-48,67-70 * abstract * |