EP1145285 - HANDWERKZEUG ZUR MONTAGE KLEINER, INSBESONDERE ELEKTRONISCHER BAUTEILE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.03.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.11.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 18.12.2013 [2013/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tresky, Miroslav Rebbergstrasse 15 8803 Rüschlikon / CH | [2001/42] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2001/42] | Vertreter | Spicak-Malcova, Hana Mattackerstrasse 19 8052 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [2001/42] | Spicak-Malcova, Hana Köschenrütistrasse 15 8052 Zürich / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99957836.2 | 21.12.1999 | [2001/42] | WO1999CH00614 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19980002588 | 31.12.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 258898 | [2001/42] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0041218 | Datum: | 13.07.2000 | Sprache: | DE | [2000/28] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1145285 | Datum: | 17.10.2001 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 13.07.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1145285 | Datum: | 03.05.2006 | Sprache: | DE | [2006/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.09.2002 | Klassifikation | IPC: | H01L21/00 | [2001/42] | CPC: |
H01L21/6838 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HANDWERKZEUG ZUR MONTAGE KLEINER, INSBESONDERE ELEKTRONISCHER BAUTEILE | [2001/42] | Englisch: | HAND TOOL FOR THE ASSEMBLY OF SMALL, NOTABLY ELECTRONIC, COMPONENTS | [2001/42] | Französisch: | OUTIL A MAIN POUR LE MONTAGE DE PETITS COMPOSANTS, EN PARTICULIER ELECTRONIQUES | [2001/42] | Sonstiges | EPB 2001/42: Derzeit sind die WIPO-Publikationsdaten A3 nicht verfügbar. | EPB 2001/42: WIPO A3 publication data is not currently available. | EPB 2001/42: L'OMPI données de publication A3 ne sont pas actuellement disponibles. | Eintritt in die regionale Phase | 17.07.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.07.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.07.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.07.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 17.07.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/42] | 14.11.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.02.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.02.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.02.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 03.05.2006 | FI | 03.05.2006 | IE | 03.05.2006 | NL | 03.05.2006 | PT | 03.05.2006 | DK | 03.08.2006 | SE | 03.08.2006 | GR | 04.08.2006 | ES | 14.08.2006 | AT | 21.12.2006 | LU | 21.12.2006 | BE | 31.12.2006 | MC | 31.12.2006 | [2013/51] |
Frühere [2011/46] | CY | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
PT | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
GR | 04.08.2006 | ||
ES | 14.08.2006 | ||
AT | 21.12.2006 | ||
LU | 21.12.2006 | ||
BE | 31.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2009/02] | CY | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
GR | 04.08.2006 | ||
ES | 14.08.2006 | ||
AT | 21.12.2006 | ||
LU | 21.12.2006 | ||
BE | 31.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2008/36] | FI | 03.05.2006 | |
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
GR | 04.08.2006 | ||
ES | 14.08.2006 | ||
AT | 21.12.2006 | ||
LU | 21.12.2006 | ||
BE | 31.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2008/21] | FI | 03.05.2006 | |
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
GR | 04.08.2006 | ||
ES | 14.08.2006 | ||
AT | 21.12.2006 | ||
BE | 31.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2008/18] | FI | 03.05.2006 | |
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
ES | 14.08.2006 | ||
AT | 21.12.2006 | ||
BE | 31.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2007/23] | FI | 03.05.2006 | |
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
ES | 14.08.2006 | ||
Frühere [2007/02] | FI | 03.05.2006 | |
SE | 03.08.2006 | ||
ES | 14.08.2006 | ||
Frühere [2006/50] | SE | 03.08.2006 | |
ES | 14.08.2006 | ||
Frühere [2006/49] | SE | 03.08.2006 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE3721226 (FRITSCH ADALBERT [DE]) [A] 1-12 * the whole document *; | [DA]CH673251 (MIROSLAV TRESKY DR ING) [DA] 1-12 * the whole document *; | [A]WO9732460 (ALPHASEM AG [CH], et al) [A] 1,2* page 8, paragraph 3 - page 9, paragraph 2; figures 2-4 * |