|
20.12.2007 |
Mitteilung an Verfahrensbeteiligten/Dritten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.12.2007 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.03.2007 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.03.2006 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
27.02.2006 |
Englische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
27.02.2006 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.02.2006 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
14.11.2005 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.11.2005 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
14.11.2005 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung |
Recherche / Prüfung |
19 |
|
07.11.2005 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.09.2002 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
26.09.2002 |
Korrigierte internationale Veröffentlichung (Pamphlet) |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.09.2001 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung von Ansprüchen/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
05.09.2001 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.07.2001 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
20 |
|
16.07.2001 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
16.07.2001 |
Vollmacht |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.07.2001 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
26.04.2001 |
Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
26.04.2001 |
Kopie des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
15.03.2001 |
Anlage zum vorläufigen Internationalen Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
15.03.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
15.03.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
15.03.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
15.03.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
15.03.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
15.03.2001 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
15.03.2001 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
15.03.2001 |
Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
06.12.2000 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
06.12.2000 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
06.12.2000 |
Antwort auf die Mitteilung PCT/IPEA/408 |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
18.09.2000 |
Schriftlicher Bescheid |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
18.09.2000 |
Schriftlicher Bescheid - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
18.09.2000 |
Schriftlicher Bescheid - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
01.08.2000 |
Mitteilung über Unterlagen an WIPO |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
01.08.2000 |
Mitteilung über den Eingang des Antrags |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
21.07.2000 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
20.07.2000 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
20.07.2000 |
Prioritätsbeleg |
Recherche / Prüfung |
24 |
|
13.07.2000 |
Internationale Veröffentlichung (Pamphlet) |
Recherche / Prüfung |
21 |
|
27.01.2000 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
27.01.2000 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
27.01.2000 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
13 |
|
27.01.2000 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
4 |