15.11.2013 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.12.2013 [2013/51] |
14.10.2011 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.11.2011 [2011/46] |
05.12.2008 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.01.2009 [2009/02] |
01.08.2008 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.09.2008 [2008/36] |
18.04.2008 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.05.2008 [2008/21] |
28.03.2008 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.04.2008 [2008/18] |
04.05.2007 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.06.2007 [2007/23] |
30.03.2007 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 02.05.2007 [2007/18] |
08.12.2006 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.01.2007 [2007/02] |
10.11.2006 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.12.2006 [2006/50] |
03.11.2006 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.12.2006 [2006/49] |
17.03.2006 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 03.05.2006 [2006/18] |
03.03.2006 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
03.03.2006 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
31.12.2005 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
03.11.2005 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
13.01.2005 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
15.01.2004 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.01.2003 |
Jahresgebühr |
|
27.09.2002 |
Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts |
veröffentlicht am 13.11.2002 [2002/46] |
08.01.2002 |
Jahresgebühr |
|
31.08.2001 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 17.10.2001 [2001/42] |
31.08.2001 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 17.10.2001 [2001/42] |
27.08.2001 |
Änderung - Verschiedenes |
|
31.07.2001 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
28.07.2001 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
01.09.2000 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
19.07.2000 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
17.07.2000 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.01.2000 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|