EP1135642 - VORRICHTUNG ZUM VERBINDEN VON LEITUNGSABSCHNITTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.02.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.02.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.04.2004 [2004/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2001/39] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
HAJE, Detlef Paul-Schlesiger-Strasse 13 D-46236 Bottrop / DE | 02 /
SCHOLL, Lothar Luxemburger Allee 43 D-45481 Mülheim a.d. Ruhr / DE | [2001/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99959325.4 | 24.11.1999 | [2001/39] | WO1999EP09087 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19980123061 | 09.12.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 98123061 | [2001/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0034707 | Datum: | 15.06.2000 | Sprache: | DE | [2000/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1135642 | Datum: | 26.09.2001 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 15.06.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1135642 | Datum: | 23.04.2003 | Sprache: | DE | [2003/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.06.2000 | Klassifikation | IPC: | F16L23/036, F16L17/06 | [2001/39] | CPC: |
F16L23/00 (EP,US);
F16L23/036 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, LI [2003/17] |
Frühere [2001/39] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUM VERBINDEN VON LEITUNGSABSCHNITTEN | [2001/39] | Englisch: | DEVICE FOR CONNECTING CONDUIT SECTIONS | [2001/39] | Französisch: | DISPOSITIF POUR RACCORDER DES TRON ONS DE CONDUITE | [2001/39] | Eintritt in die regionale Phase | 02.05.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.05.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.05.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.06.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 03.05.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/39] | 11.06.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 28.10.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.01.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.01.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.01.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.11.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE1286356 (KERNFORSCHUNG GMBH GES FUER) [A] 1,3,4,11-13 * the whole document *; | [AD]DE2452770 (HOCHTEMPERATUR REAKTORBAU GMBH) [AD] 1,7-13* figures 1-4; claims 1-4 *; | [AD]DE19711580 (BOLIK TORSTEN [DE]) [AD] 1,2,5-10 * the whole document * |