EP1141397 - VERFAHREN FÜR SEQUENZ IDENTIFIZIERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.02.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.02.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.04.2009 [2009/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ISIS INNOVATION LIMITED 2 South Parks Road Oxford OX1 3UB / GB | [2001/41] | Erfinder | 01 /
ERRINGTON, Jeffrey, University of Oxford Sir W.Dunn School Chem.Path.Unit, South Parks Road Oxford OX1 3RE / GB | [2001/41] | Vertreter | Roques, Sarah Elizabeth J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [2001/41] | Roques, Sarah Elizabeth J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99962397.8 | 22.12.1999 | [2001/41] | WO1999GB04352 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP19980310567 | 22.12.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 98310567 | [2001/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0037676 | Datum: | 29.06.2000 | Sprache: | EN | [2000/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1141397 | Datum: | 10.10.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.06.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.06.2000 | Klassifikation | IPC: | C12Q1/68 | [2001/41] | CPC: |
A61P31/04 (EP);
C12N15/1086 (EP);
C12Q1/6897 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN FÜR SEQUENZ IDENTIFIZIERUNG | [2001/41] | Englisch: | METHOD OF SEQUENCE IDENTIFICATION | [2001/41] | Französisch: | PROCEDE D'IDENTIFICATION DE SEQUENCE | [2001/41] | Eintritt in die regionale Phase | 04.07.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.07.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.07.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.07.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 04.07.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/41] | 25.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.01.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.03.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.09.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/14] | 31.10.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.01.2007 | 08   M06   Gebühr entrichtet am   02.04.2007 | 31.12.2008 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]ZA942779 ; | [X]WO9012887 (BIO ORBIT OY [FI]) [X] 1-18 * the whole document *; | [X]WO9835054 (RIBOGENE INC [US]) [X] 1-18 * the whole document *; | [X]WO9519446 (VIRTA MARKO [FI], et al) [X] 1-8,14-18 * the whole document *; | [X]WO9705241 (CREATIVE BIOMOLECULES INC [US]) [X] 1-8,14-18 * figure 1 *; | [A]EP0837142 (SMITHKLINE BEECHAM CORP [US], et al); | [PX]WO9964567 (DISCOVERY TECHNOLOGIES LTD [CH], et al) [PX] 1-18 * the whole document * | [X] - JACOBS W R ET AL, "RAPID ASSESSMENT OF DRUG SUSCEPTIBILITIES OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS BY MEANS OF LUCIFERASE REPORTER PHAGES", SCIENCE,US,AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE,, (19930507), vol. 260, no. 5109, ISSN 0036-8075, pages 819 - 822, XP000673145 [X] 1-18 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.8484123 | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1995, no. 22, Database accession no. 170454, XP002138099 & ZA9402779 A 19950326 (AMERICAN CYANAMID) [X] 1-18 * abstract * | [DX] - DERISI J L ET AL, "EXPLORING THE METABOLIC AND GENETIC CONTROL OF GENE EXPRESSION ON A GENOMIC SCALE", SCIENCE,US,AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE,, (19971024), vol. 278, ISSN 0036-8075, pages 680 - 686, XP000700250 [DX] 15-17 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.278.5338.680 | [A] - KALABAT D Y ET AL, "Chitobiase, a new reporter enzyme.", BIOTECHNIQUES, (1998 DEC) 25 (6) 1030-5. JOURNAL CODE: AN3. ISSN: 0736-6205., United States, XP002106689 [A] 1,2 * abstract * | [A] - NEUMANN S ET AL, "Discoordinate gene expression of gyrA and gyrB in response to DNA gyrase inhibition in Escherichia coli.", MEDLINE, US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM), BETHESDA, MD, US, XP002106690 [A] 1,2 * abstract * | [ ] - JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY, (1997) 37 (1) 53-69. JOURNAL CODE: JOT. ISSN: 0233-111X., GERMANY: Germany, Federal Republic of |