EP1146832 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUM LÖSEN VON ZAHNPOSITIONIERUNGSVORRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.09.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 06.08.2014 [2014/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Align Technology, Inc. 881 Martin Avenue Santa Clara, CA 95050 / US | [2008/14] |
Frühere [2001/43] | Für alle benannten Staaten Align Technology, Inc. 442 Potrero Avenue Sunnyvale, CA 94086 / US | Erfinder | 01 /
CHISHTI, Muhammad 970 Corte Madera Avenue No.302 Sunnyvale, CA 94086 / US | 02 /
PHAN, Loc, X. 31 Jacklin Circle Milpitas, CA 95035 / US | [2002/11] |
Frühere [2001/43] | 01 /
CHISHTI, Muhammad 970 Corte Madera Avenue No.302 Sunnyvale, CA 94086 / US | ||
02 /
PHAN, Loc, X. 2042 19th Avenue San Francisco, CA 94116 / US | Vertreter | Clark, Jane Anne, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Frühere [2007/47] | Clark, Jane Anne, et al Mathys & Squire 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | ||
Frühere [2001/43] | Kazi, Ilya, et al Mathys & Squire, 100 Gray's Inn Road London WC1X 8AL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99965043.5 | 23.11.1999 | [2001/43] | WO1999US28008 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980110189P | 30.11.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 110189 P | US19990250962 | 16.02.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 250962 | [2001/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0032131 | Datum: | 08.06.2000 | Sprache: | EN | [2000/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1146832 | Datum: | 24.10.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.06.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1146832 | Datum: | 12.11.2008 | Sprache: | EN | [2008/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 08.06.2000 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.06.2006 | Klassifikation | IPC: | A61C7/08 | [2008/20] | CPC: |
A61C7/00 (EP,US);
A61C7/08 (EP,US);
A61C2201/007 (EP,US);
A61C7/002 (EP,US)
|
Frühere IPC [2001/43] | A61C3/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/43] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM LÖSEN VON ZAHNPOSITIONIERUNGSVORRICHTUNGEN | [2001/43] | Englisch: | SYSTEM AND METHOD FOR RELEASING TOOTH POSITIONING APPLIANCES | [2001/43] | Französisch: | SYSTEME ET PROCEDE POUR ENLEVER UN DISPOSITIF DE REPOSITIONNEMENT DES DENTS | [2008/20] |
Frühere [2001/43] | SYSTEME ET PROCEDE DE SEPARATION D'ARTICLES DE MISE EN PLACE DE DENTS | Eintritt in die regionale Phase | 02.07.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.07.2001 | Recherchengebühr entrichtet | 02.07.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.07.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.06.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 02.07.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/43] | 12.06.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.12.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.05.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.09.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.09.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP08165311.5 / EP2002797 | Einspruch (Einsprüche) | 13.08.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.07.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.11.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 15.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 12.11.2008 | BE | 12.11.2008 | CY | 12.11.2008 | DK | 12.11.2008 | FI | 12.11.2008 | IT | 12.11.2008 | NL | 12.11.2008 | IE | 23.11.2008 | LU | 23.11.2008 | CH | 30.11.2008 | LI | 30.11.2008 | MC | 30.11.2008 | SE | 12.02.2009 | GR | 13.02.2009 | ES | 23.02.2009 | PT | 13.04.2009 | [2014/32] |
Frühere [2011/25] | AT | 12.11.2008 | |
BE | 12.11.2008 | ||
CY | 12.11.2008 | ||
DK | 12.11.2008 | ||
FI | 12.11.2008 | ||
NL | 12.11.2008 | ||
IE | 23.11.2008 | ||
LU | 23.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
SE | 12.02.2009 | ||
GR | 13.02.2009 | ||
ES | 23.02.2009 | ||
PT | 13.04.2009 | ||
Frühere [2010/44] | AT | 12.11.2008 | |
BE | 12.11.2008 | ||
CY | 12.11.2008 | ||
DK | 12.11.2008 | ||
FI | 12.11.2008 | ||
NL | 12.11.2008 | ||
IE | 23.11.2008 | ||
LU | 23.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
SE | 12.02.2009 | ||
ES | 23.02.2009 | ||
PT | 13.04.2009 | ||
Frühere [2010/06] | AT | 12.11.2008 | |
BE | 12.11.2008 | ||
DK | 12.11.2008 | ||
FI | 12.11.2008 | ||
NL | 12.11.2008 | ||
IE | 23.11.2008 | ||
CH | 30.11.2008 | ||
LI | 30.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
SE | 12.02.2009 | ||
ES | 23.02.2009 | ||
PT | 13.04.2009 | ||
Frühere [2009/32] | AT | 12.11.2008 | |
BE | 12.11.2008 | ||
FI | 12.11.2008 | ||
NL | 12.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
ES | 23.02.2009 | ||
Frühere [2009/30] | AT | 12.11.2008 | |
FI | 12.11.2008 | ||
NL | 12.11.2008 | ||
MC | 30.11.2008 | ||
ES | 23.02.2009 | ||
Frühere [2009/21] | ES | 23.02.2009 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3848335 (BERGERSEN E) [X] 1,2,5 * column 5, line 66 - column 6, line 4 * * claims 1,2 *; | [DA]US4755139 (ABBATTE GERARD P [US], et al) [DA] 1,4,7,18,21,32 * column 4, lines 27-68 * * column 5, lines 33-50 ** column 7, lines 4-21 *; | [X]US5607300 (TEPPER HARRY W [US]) [X] 21,23,33-35 * column 6, lines 43-49 * * figure 11; claim 12 * | Internationale Recherche | [X]US3950851 (BERGERSEN EARL O); | [X]US4526540 (DELLINGER EUGENE L [US]); | [A]US4591341 (ANDREWS LAWRENCE F [US]); | [A]US4793803 (MARTZ MARTIN G [US]); | [A]US4983334 (ADELL LOREN S [US]); | [X]US5645421 (SLOOTSKY GARY LEE [US]) | vom Anmelder | US3950851 | US4526540 | US4755139 | US4798534 | US4856991 | US5035613 | US5055039 | US5059118 | US5186623 | US5975893 | - KLEEMANN; JANSSEN, J. CLIN. ORTHODON., (1996), vol. 30, pages 673 - 680 | - CURETON, J. CLIN. ORTHODON., (1996), vol. 30, pages 390 - 395 | - CHIAPPONE, J. CLIN. ORTHODON., (1980), vol. 14, pages 121 - 133 | - SHILLIDAY, AM. J. ORTHODONTICS, (1971), vol. 59, pages 596 - 599 | - WELLS, AM. J. ORTHODONTICS, (1970), vol. 58, pages 351 - 366 | - COTTINGHAM, AM. J. ORTHODONTICS, (1969), vol. 55, pages 23 - 31 |