EP1139855 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR DURCHFÜHRUNG EINES GESICHTFELDTESTES UND COMPUTERPROGRAMM ZUM VERARBEITEN DER RESULTATE DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.07.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.08.2009 [2009/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HEIJL, Anders Biskopsgatan 22 223 62 Lund / SE | Für alle benannten Staaten OLSSON, Jonny Bomvägen 20 226 51 Lund / SE | Für alle benannten Staaten BENGTSSON, Boel Fru Alstad, Stengarden 231 96 Trelleborg / SE | [2008/35] |
Frühere [2001/41] | Für alle benannten Staaten HEIJL, Anders Biskopsgatan 22 223 62 Lund / SE | ||
Für alle benannten Staaten OLSSON, Jonny Bomvägen 20 226 51 Lund / SE | |||
Für alle benannten Staaten Bengtsson, Boel Fru Alstad, Stengarden 231 96 Trelleborg / SE | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2001/41] | Vertreter | Perklev, Karin Cecilia, et al AWAPATENT AB P.O. Box 5117 200 71 Malmö / SE | [N/P] |
Frühere [2001/41] | Perklev, Karin Cecilia, et al AWAPATENT AB, P.O. Box 5117 200 71 Malmö / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99965653.1 | 15.12.1999 | [2001/41] | WO1999SE02365 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE19980004616 | 30.12.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 9804616 | US19990114799P | 04.01.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 114799 P | [2001/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0040140 | Datum: | 13.07.2000 | Sprache: | EN | [2000/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1139855 | Datum: | 10.10.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.07.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1139855 | Datum: | 27.08.2008 | Sprache: | EN | [2008/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 13.07.2000 | Klassifikation | IPC: | A61B3/024, G06F9/44 | [2001/41] | CPC: |
A61B3/024 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, GB, LI [2004/21] |
Frühere [2001/41] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR DURCHFÜHRUNG EINES GESICHTFELDTESTES UND COMPUTERPROGRAMM ZUM VERARBEITEN DER RESULTATE DAVON | [2001/41] | Englisch: | A METHOD AND AN APPARATUS FOR PERFORMING A VISUAL FIELD TEST, AND COMPUTER PROGRAMS FOR PROCESSING THE RESULTS THEREOF | [2001/41] | Französisch: | PROCEDE ET APPAREIL PERMETTANT DE REALISER UN TEST DU CHAMP VISUEL, ET PROGRAMMES D'ORDINATEURS DESTINES A LA MISE EN OEUVRE DE CE PROCEDE | [2001/41] | Eintritt in die regionale Phase | 29.06.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.06.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.06.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.06.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 29.06.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/41] | 24.03.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.07.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.08.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.01.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.02.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.06.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.02.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.06.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.06.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.05.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 03.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 07.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 20.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB2305515 (INTERZEAG AG [CH]); | [A]EP0363811 (ORVILLE GORDON); | [A]US5319398 (WEIJLAND ALBERT [CH]) |