EP1153151 - SUPERLEGIERUNGSDRUCKGUSSTEILE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.12.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.01.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 10.02.2010 [2010/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [N/P] |
Frühere [2007/08] | Für alle benannten Staaten UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 1 Financial Plaza Hartford Connecticut 06101 / US | ||
Frühere [2001/46] | Für alle benannten Staaten United Technologies Corporation 1 Financial Plaza Hartford, Connecticut 06101 / US | Erfinder | 01 /
SCHIRRA, John, Joseph 126 Windermere Lane Ellington, CT 06029 / US | 02 /
BORG, Christopher, Anthony 25 Fairlee Road West Hartford, CT 06107 / US | 03 /
HATALA, Robert, William 720 Foster Road South Windsor, CT 06074 / US | [2001/46] | Vertreter | Leckey, David Herbert, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [2001/46] | Leckey, David Herbert, et al Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 99968962.3 | 22.12.1999 | [2001/46] | WO1999US31000 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980113567P | 23.12.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 113567 P | [2001/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0037695 | Datum: | 29.06.2000 | Sprache: | EN | [2000/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1153151 | Datum: | 14.11.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.06.2000 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1153151 | Datum: | 21.02.2007 | Sprache: | EN | [2007/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 29.06.2000 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.09.2002 | Klassifikation | IPC: | C22C19/07, C22C19/05, C22C1/02 | [2002/45] | CPC: |
C22F1/10 (EP);
C22C19/05 (KR);
C22C19/055 (EP);
C22C19/056 (EP)
|
Frühere IPC [2001/46] | C22C19/07, C22C19/05 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/46] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SUPERLEGIERUNGSDRUCKGUSSTEILE | [2001/46] | Englisch: | DIE CAST SUPERALLOY ARTICLES | [2001/46] | Französisch: | PIECES MOULEES SOUS PRESSION EN SUPERALLIAGE | [2001/46] | Eintritt in die regionale Phase | 23.07.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.07.2001 | Recherchengebühr entrichtet | 23.07.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.07.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.06.2000 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 23.07.2001 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.07.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/46] | 05.03.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.10.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 23.12.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.08.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.12.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.12.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.11.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/05] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 23.12.2003 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 23.12.2003 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 16.01.2004 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2001 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 21.02.2007 | BE | 21.02.2007 | CH | 21.02.2007 | CY | 21.02.2007 | DK | 21.02.2007 | FI | 21.02.2007 | IT | 21.02.2007 | LI | 21.02.2007 | NL | 21.02.2007 | SE | 21.05.2007 | GR | 22.05.2007 | ES | 01.06.2007 | PT | 23.07.2007 | [2010/06] |
Frühere [2008/23] | AT | 21.02.2007 | |
BE | 21.02.2007 | ||
CH | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
FI | 21.02.2007 | ||
IT | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
SE | 21.05.2007 | ||
GR | 22.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
PT | 23.07.2007 | ||
Frühere [2008/21] | AT | 21.02.2007 | |
BE | 21.02.2007 | ||
CH | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
FI | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
SE | 21.05.2007 | ||
GR | 22.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
PT | 23.07.2007 | ||
Frühere [2008/18] | AT | 21.02.2007 | |
BE | 21.02.2007 | ||
CH | 21.02.2007 | ||
DK | 21.02.2007 | ||
FI | 21.02.2007 | ||
LI | 21.02.2007 | ||
NL | 21.02.2007 | ||
SE | 21.05.2007 | ||
ES | 01.06.2007 | ||
PT | 23.07.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPS5316663 (TOSHIBA MACHINE CO LTD) [X] 1-23 * abstract *; | [X]US4284124 (KOMATSU MIKIYA, et al) [X] 1-23 * column 1, line 6 - column 2, line 19 * * column 7, lines 37-40 *; | [X]US4512383 (SUZUKI SHUNSUKE [JP], et al) [X] 1-23 * column 8, line 50 - line 53; table 1 *; | [X] - MA ET AL, "Investigation of microstructure of fine grain cast IN718 compressor blade from abroad", STN CAPLUS, XX, XX, (19980323), vol. 128, no. 12, XP002136723 [X] 1-23 * abstract * | Internationale Recherche | [Y]US4437913 (FUKUI YUTAKA [JP], et al); | [Y]US5120373 (MILLER JOHN A [US], et al); | [Y]US5130087 (HENRY MICHAEL F [US]); | [A]US5154884 (WUKUSICK CARL S [US], et al); | [A]US5182080 (BELTRAN ADRIAN M [US], et al); | [Y]US5399313 (ROSS EARL W [US], et al); | [AP]US5897718 (HESSELL STEVEN J [GB], et al); | [YP]US5938863 (MALLEY DAVID R [US]) |