EP1122799 - Substrat en acier inoxydable pour films supraconducteurs [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.03.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.03.2007 | Demande réputée retirée | publié le 18.04.2007 [2007/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés European High Temperature Superconductors GmbH & Co. KG Ehrichstrasse 10 63450 Hanau / DE | Pour tous les Etats désignés Alcatel Kabel AG & Co. Kabelkamp 20 30179 Hannover / DE | [N/P] |
Précédent [2005/30] | Pour tous les Etats désignés European High Temperature Superconductors GmbH & Co.KG Ehrichstrasse 10 63450 Hanau / DE | ||
Pour tous les Etats désignés Alcatel Kabel AG & Co. Kabelkamp 20 30179 Hannover / DE | |||
Précédent [2001/32] | Pour tous les Etats désignés Zentrum für Funktionswerkstoffe, Gemeinnützige Gesellschaft mbH Windausweg 2 37073 Göttingen / DE | ||
Pour tous les Etats désignés Alcatel Kabel AG & Co. Kabelkamp 20 30179 Hannover / DE | Inventeur(s) | 01 /
Usoskin, Dr. Alexander Ludwig-Beck-Str. 17 37075 Göttingen / DE | 02 /
Freyhardt, Prof. Dr. Herbert Steinbreite 5B 37085 Göttingen / DE | 03 /
Harten, Friedrich Landsbergerstr. 5c 315266 Stadthagen / DE | [2001/32] | Mandataire(s) | Lins, Edgar, et al Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Theodor-Heuss-Strasse 1 38122 Braunschweig / DE | [N/P] |
Précédent [2001/32] | Lins, Edgar, Dipl.-Phys. Dr.jur., et al GRAMM, LINS & PARTNER Theodor-Heuss-Strasse 1 38122 Braunschweig / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00101932.2 | 01.02.2000 | [2001/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1122799 | Date: | 08.08.2001 | Langue: | EN | [2001/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.07.2000 | Classification | IPC: | H01L39/24 | [2001/32] | CPC: |
H10N60/0521 (EP,US);
H10N60/0576 (EP,US);
Y10T428/12535 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/32] | Titre | Allemand: | Substrat aus rostfreiem Stahl für Supraleiterschichten | [2001/32] | Anglais: | Stainless steel substrate for superconducting films | [2001/32] | Français: | Substrat en acier inoxydable pour films supraconducteurs | [2001/32] | Procédure dexamen | 08.02.2002 | Requête en examen déposée [2002/16] | 09.03.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M07) | 20.10.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/16] | 27.11.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]JPH0578124 ; | [X]EP0312015 (FURUKAWA ELECTRIC CO LTD [JP]); | [Y]EP0441724 (EASTMAN KODAK CO [US]); | [X]EP0447198 (NGK INSULATORS LTD [JP]); | JPH0578124 [ ] (NISSHIN STEEL CO LTD); |