EP1039069 - Dispositif de fixation d'une pierre tombale à une fondation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 29.08.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.05.2009 | Changement - mandataire | publié le 01.07.2009 [2009/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés WEHA- LUDWIG WERWEIN GMBH Wikingerstrasse 15 D-86343 Königsbrunn / DE | [2000/39] | Inventeur(s) | 01 /
Sechser, Christian Lenaustrasse 14 c 86179 Ausburg / DE | [2000/39] | Mandataire(s) | Rapp, Bertram, et al Charrier Rapp & Liebau Patentanwälte PartG mbB Fuggerstrasse 20 86150 Augsburg / DE | [N/P] |
Précédent [2009/27] | Rapp, Bertram, et al Charrier Rapp & Liebau Patentanwälte Postfach 31 02 60 86063 Augsburg / DE | ||
Précédent [2002/16] | Rapp, Bertram, Dr., et al Charrier Rapp & Liebau Patentanwälte Postfach 31 02 60 86063 Augsburg / DE | ||
Précédent [2000/39] | Charrier, Rolf, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Charrier Rapp & Liebau Postfach 31 02 47 86063 Augsburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00102561.8 | 07.02.2000 | [2000/39] | Numéro de priorité, date | DE1999205177U | 20.03.1999 Format original publié: DE 29905177 U | DE1999209396U | 31.05.1999 Format original publié: DE 29909396 U | [2000/39] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1039069 | Date: | 27.09.2000 | Langue: | DE | [2000/39] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1039069 | Date: | 16.04.2003 | [2003/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.02.2003 | Classification | IPC: | E04H13/00 | [2000/39] | CPC: |
E04H13/003 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/39] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum befestigen eines Grabsteins an einem Fundament | [2000/39] | Anglais: | Device for attaching a tombstone to a foundation | [2000/39] | Français: | Dispositif de fixation d'une pierre tombale à une fondation | [2000/39] | Procédure d'examen | 18.08.2003 | Demande retirée par le demandeur [2003/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [PX]DE29902700U (FRANK HEINRICH [DE]) [PX] 1-3,8 * page 6, paragraph 4 - page 8, paragraph 2; figures 1,2 *; | [A]EP0226178 (FRANK HEINRICH GOTTFRIED WILHE) [A] 1-3 * column 6, line 8 - column 7, line 9; figures 1,2 *; | [A]AT380058B (AUFHAUSER FRANZ ING [AT]) [A] 1,2,6 * the whole document *; | [A]DE19546278 (FRANK JUERGEN LEONHARD [DE]) [A] 1,8-10 * column 3, line 22 - column 4, line 26; figure 1 *; | [A]DE8707646U (H. FRANK) [A] 1,2 * page 4, paragraph 2 - page 5; figure - * |