EP1030398 - Electrolyte gélifié et batterie à électrolyte gélifié [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.09.2006 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.09.2006 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.10.2006 [2006/40] | 01.09.2006 | Correction du fascicule de brevet | publié le 04.10.2006 [2006/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [2005/43] | Pour tous les Etats désignés SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo / JP | ||
Précédent [2000/34] | Pour tous les Etats désignés SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Shibuya, Mashio c/o Sony Corporation, 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo / JP | 02 /
Goto, Shuji c/o Sony Corporation, 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo / JP | [2000/34] | Mandataire(s) | Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB St.-Martin-Straße 58 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/34] | MÜLLER & HOFFMANN Patentanwälte Innere Wiener Strasse 17 81667 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00102764.8 | 10.02.2000 | [2000/34] | Numéro de priorité, date | JP19990041456 | 19.02.1999 Format original publié: JP 4145699 | [2000/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1030398 | Date: | 23.08.2000 | Langue: | EN | [2000/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1030398 | Date: | 26.10.2005 | Langue: | EN | [2005/43] | Type: | B9 Fascicule de brevet corrigé | N°: | EP1030398 | Date: | 04.10.2006 | [2006/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.06.2000 | Classification | IPC: | H01M10/40, H01M6/22 | [2000/34] | CPC: |
H01M6/22 (EP,US);
H01M10/052 (EP,US);
H01M10/0565 (EP,US);
H01M10/0569 (EP,US);
H01M10/0525 (EP,US);
H01M10/0567 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2001/19] |
Précédent [2000/34] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Gelartiger Elektrolyt und Batterie mit gelartigem Elektrolyten | [2005/17] | Anglais: | Gel electrolyte and gel electrolyte battery | [2000/34] | Français: | Electrolyte gélifié et batterie à électrolyte gélifié | [2000/34] |
Précédent [2000/34] | Gelartiges Elektrolyt und Batterie mit gelartigen Elektrolyten | Procédure d'examen | 23.01.2001 | Requête en examen déposée [2001/12] | 21.05.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.09.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.10.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.04.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.08.2005 | Taxe de délivrance payée | 10.08.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP05010960.2 / EP1619734 | Opposition(s) | 27.07.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH117981 ; | [A]EP0724305 (SONY CORP [JP]) [A] 1,2,6,7 * claims 1-11 *; | [A]EP0746050 (SONY CORP [JP]) [A] 5,10 * page 8, lines 20-30 * * page 10, lines 11-15; claims 1,2 *; | [A]EP0862232 (ASAHI CHEMICAL IND [JP]) [A] 1-4,6-9 * page 17; example 1 ** page 20; example 4 *; | [X]EP0892452 (SONY CORP [JP]) [X] 1,2,6,7 * page 2, line 45 - page 3, line 5; tables 5,6,10 * * claims 19-24 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19990430), vol. 1999, no. 04, & JP11007981 A 19990112 (NEC CORP) [A] 3,8 * abstract * |