EP1031838 - Appareil pour la mesure de la variation de la vitesse angulaire d'une axe rotatif [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.01.2009 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.01.2009 | Demande réputée retirée | publié le 18.02.2009 [2009/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Meidensha 1-17, Osaki 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-0032 / JP | [N/P] |
Précédent [2000/35] | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Meidensha 1-17, Osaki 2-chome Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Miyamoto, Teruo, c/o Coco Research inc. Shinnakano Coco Res.Bldg., 40-4,Chuo 3-chome Nakano-ku, Tokyo 164-0011 / JP | 02 /
Suzuki, Yorikatsu, Kabushiki Kaisha Meidensha 1-17, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku Tokyo 141-0032 / JP | [2000/35] | Mandataire(s) | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Postfach 31 02 20 80102 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/29] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Postfach 31 02 20 80102 München / DE | ||
Précédent [2000/35] | Manitz, Finsterwald & Partner Postfach 22 16 11 80506 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00104005.4 | 25.02.2000 | [2000/35] | Numéro de priorité, date | JP19990050933 | 26.02.1999 Format original publié: JP 5093399 | [2000/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1031838 | Date: | 30.08.2000 | Langue: | EN | [2000/35] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1031838 | Date: | 17.03.2004 | [2004/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.02.2004 | Classification | IPC: | G01P15/16, G01P3/48 | [2004/12] | CPC: |
G01P3/48 (EP,US);
G01P15/165 (EP,US);
G01P21/00 (EP,US);
G01P3/489 (EP,US)
|
Précédent IPC [2000/35] | G01P15/16, G01P3/489, G01P3/48 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2004/50] |
Précédent [2000/35] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Gerät zur Messung der Winkelgeschwindigkeitsänderungsrate einer Drehachse | [2000/35] | Anglais: | Apparatus for measuring angular velocity variation rate of rotary axle | [2000/35] | Français: | Appareil pour la mesure de la variation de la vitesse angulaire d'une axe rotatif | [2000/35] | Procédure dexamen | 25.02.2000 | Requête en examen déposée [2000/35] | 17.08.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.09.2004 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 13.01.2005 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE | 24.02.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.09.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/08] | 02.10.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.02.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 28.10.2004 | AT   M01   Pas encore payé | 28.10.2004 | BE   M01   Pas encore payé | 28.10.2004 | CH   M01   Pas encore payé | 28.10.2004 | CY   M01   Pas encore payé | 28.10.2004 | DK   M01   Pas encore payé | 28.10.2004 | ES   M01   Pas encore payé | 28.10.2004 | FI   M01   Pas encore payé | 28.10.2004 | GR   M01   Pas encore payé | 28.10.2004 | IE   M01   Pas encore payé | 28.10.2004 | LU   M01   Pas encore payé | 28.10.2004 | MC   M01   Pas encore payé | 28.10.2004 | NL   M01   Pas encore payé | 28.10.2004 | PT   M01   Pas encore payé | 28.10.2004 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 29.02.2008 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YD]EP0571886 (MEIDENSHA ELECTRIC MFG CO LTD [JP]) [YD] 1-14 * page 3, line 25 - page 4, line 13 * * figures 1,2 *; | [Y]JPH04331370 ; | [AD]US4989458 (SUZUKI YORIKATSU [JP]) [AD] 4-6 * the whole document * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930405), vol. 017, no. 175, Database accession no. (P - 1516), & JP04331370 A 19921119 (HORIBA LTD) [Y] 1-14 * abstract * |