EP1038514 - Composition cosmétique pour rouge à lèvres, crayon à paupières ou poudre [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.10.2006 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.10.2007 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: IT | publié le 07.11.2007 [2007/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NELE Kosmetik GmbH Ziegeleistrasse 3 91338 Igensdorf / DE | [2005/48] |
Précédent [2000/39] | Pour tous les Etats désignés NELE Kosmetik GmbH Ziegeleistrasse 3 91338 Igensdorf / DE | Inventeur(s) | 01 /
Hempel, Matthias, Dr. Grossgeschaidt 243 90562 Heroldsberg / DE | [2000/39] | Mandataire(s) | Schneck, Herbert, et al Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte Königstrasse 2 90402 Nürnberg / DE | [N/P] |
Précédent [2000/39] | Schneck, Herbert, Dipl.-Phys., Dr., et al Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte Königstrasse 2 90402 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00104033.6 | 26.02.2000 | [2000/39] | Numéro de priorité, date | DE1999108653 | 27.02.1999 Format original publié: DE 19908653 | [2000/39] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1038514 | Date: | 27.09.2000 | Langue: | DE | [2000/39] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1038514 | Date: | 13.12.2000 | [2000/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1038514 | Date: | 30.11.2005 | Langue: | DE | [2005/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.10.2000 | Classification | IPC: | A61K7/02, A45D40/26 | [2000/49] | CPC: |
A61K8/42 (EP);
A61K8/345 (EP);
A61Q1/06 (EP);
A61Q1/10 (EP)
|
Précédent IPC [2000/39] | A61K7/02 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2001/36] |
Précédent [2000/39] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Kosmetische Masse für Lippenstift, Lidstift oder Puder | [2000/39] | Anglais: | Cosmetic compositions for lipsticks, eyeliners or powders | [2000/39] | Français: | Composition cosmétique pour rouge à lèvres, crayon à paupières ou poudre | [2000/39] | Procédure d'examen | 02.05.2001 | Requête en examen déposée [2001/27] | 14.06.2001 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 18.07.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.10.2001 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, LI, LU, MC, NL, PT, SE | 23.01.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.01.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.05.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.06.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.09.2005 | Taxe de délivrance payée | 15.09.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 31.08.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 19.07.2001 | AT   M01   Pas encore payé | 19.07.2001 | BE   M01   Pas encore payé | 19.07.2001 | CH   M01   Pas encore payé | 19.07.2001 | CY   M01   Pas encore payé | 19.07.2001 | DK   M01   Pas encore payé | 19.07.2001 | ES   M01   Pas encore payé | 19.07.2001 | FI   M01   Pas encore payé | 19.07.2001 | GR   M01   Pas encore payé | 19.07.2001 | IE   M01   Pas encore payé | 19.07.2001 | LU   M01   Pas encore payé | 19.07.2001 | MC   M01   Pas encore payé | 19.07.2001 | NL   M01   Pas encore payé | 19.07.2001 | PT   M01   Pas encore payé | 19.07.2001 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2002 | 03   M06   Taxe payée le   20.03.2002 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | supprimé | [2007/45] |
Précédent [2007/35] | IT | 30.11.2005 | Citations: | Recherche | [X]US3957969 (FUJIYAMA YOSHIO, et al) [X] 1 * claims 1-14 *; | [X]US5192153 (GUERET JEAN-LOUIS H [FR]) [X] 6-8,10 * column 3, line 52 - column 4, line 7; figures 1-10 *; | [XY]US5180241 (GUERET JEAN-LOUIS H [FR]) [X] 6-8 * figure 1; claim 1 * [Y] 7-10; | [Y]FR2330353 (DAHM KLAUS [DE]) [Y] 7-10 * page 3, line 8 - line 24; figure 1 * |