EP1079163 - Joint de dilatation flexible pour tuyauterie et sa méthode d'assemblage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.09.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.10.2009 | Changement - mandataire | publié le 25.11.2009 [2009/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Waterworks Technology Development Organization Co., Ltd. 1-3-2700, Umeda 1-chome Osaka 530-0001 / JP | [2006/47] |
Précédent [2001/09] | Pour tous les Etats désignés Waterworks Technology Development Organization Co., Ltd. 1-3-2700, Umeda 1-chome Osaka 530-0001 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Sakai, Kosuke 4217-1-103, Karato, Arino-cho, Kita-ku Kobe-shi, Hyogo-ken 651-1514 / JP | [2001/09] | Mandataire(s) | Bohnenberger, Johannes, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 86 06 24 81633 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/48] | Bohnenberger, Johannes, et al Meissner, Bolte & Partner GbR Postfach 86 06 24 81633 München / DE | ||
Précédent [2001/09] | Bohnenberger, Johannes, Dr., et al Meissner, Bolte & Partner Postfach 86 06 24 81633 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00105053.3 | 09.03.2000 | [2001/09] | Numéro de priorité, date | US19990383344 | 26.08.1999 Format original publié: US 383344 | [2001/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1079163 | Date: | 28.02.2001 | Langue: | EN | [2001/09] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1079163 | Date: | 18.12.2002 | [2002/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1079163 | Date: | 22.11.2006 | Langue: | EN | [2006/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.10.2002 | Classification | IPC: | F16L27/04, F16L27/10 | [2001/09] | CPC: |
F16L27/026 (EP,US);
F16L27/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [2003/37] |
Précédent [2001/09] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Flexible Dehnverbindung für Rohrleitungen und Verfahren zu ihrem Zusammenbau | [2001/09] | Anglais: | Flexible expansion joint for tubes and assembling method thereof | [2001/09] | Français: | Joint de dilatation flexible pour tuyauterie et sa méthode d'assemblage | [2001/09] | Procédure d'examen | 11.03.2003 | Requête en examen déposée [2003/19] | 15.05.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.06.2003 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 23.09.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.11.2003 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, LU, MC, PT, SE | 13.02.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.08.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.01.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.05.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.08.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.12.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.04.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.08.2006 | Taxe de délivrance payée | 17.08.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.08.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 13.08.2003 | AT   M01   Pas encore payé | 13.08.2003 | BE   M01   Pas encore payé | 13.08.2003 | CH   M01   Pas encore payé | 13.08.2003 | CY   M01   Pas encore payé | 13.08.2003 | DK   M01   Pas encore payé | 13.08.2003 | ES   M01   Pas encore payé | 13.08.2003 | FI   M01   Pas encore payé | 13.08.2003 | GR   M01   Pas encore payé | 13.08.2003 | IE   M01   Pas encore payé | 13.08.2003 | LU   M01   Pas encore payé | 13.08.2003 | MC   M01   Pas encore payé | 13.08.2003 | PT   M01   Pas encore payé | 13.08.2003 | SE   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US366043 (WALTON GEORGE W.) [A] 1* column 2, line 30 - line 38; figure 1 *; | [Y]US4126337 (NAGAO SHOZO, et al) [Y] 1,3,5,6 * figures 1,2; claims 1-5 *; | [A]GB2066399 (SUIKEN KK) [A] 1 * page 3, line 66 - page 4, line 14; figures 1-5; claims 1-5 *; | [Y]EP0797040 (YANO GIKEN KK [JP]) [Y] 1,3,5,6 * figure 4; claims 1-10 *; | [A]US5740839 (KUO HSIEN-JEN [TW], et al) [A] 1,4,5,7 * column 2, line 28 - line 39 * |