EP1031861 - Matière de remplissage pour câbles à fibres optiques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.06.2007 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.04.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 07.05.2008 [2008/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sonneborn, Inc. 771 Old Saw Mill River Road Tarrytown NY 10591 / US | [2006/30] |
Précédent [2005/45] | Pour tous les Etats désignés Sonnenborn Inc. 771 Old Saw Mill River Road Tarrytown NY 10591 / US | ||
Précédent [2004/17] | Pour tous les Etats désignés CROMPTON CORPORATION Benson Road Middlebury, Connecticut 06749 / US | ||
Précédent [2000/38] | Pour tous les Etats désignés CROMPTON CORPORATION One American Lane Greenwich Connecticut 06831-2559 / US | ||
Précédent [2000/35] | Pour tous les Etats désignés CK WITCO CORPORATION One Station Place, Metro Center Stamford, Connecticut 06902 / US | Inventeur(s) | 01 /
Costello, Michael 38 Flanders Road Hewitt, NJ 07421 / US | 02 /
Debska-Chwaja, Anna 76 E. Maltbie Avenue Suffern, NY 10901 / US | 03 /
Eckard, Alan 19-21 High Street Chester, NY 10918 / US | 04 /
Thalman, William 70 Summit Drive Denville, NJ 07834 / US | [2000/35] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/35] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00105947.6 | 03.06.1997 | [2000/35] | Numéro de priorité, date | US19960659031 | 03.06.1996 Format original publié: US 659031 | [2000/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1031861 | Date: | 30.08.2000 | Langue: | EN | [2000/35] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1031861 | Date: | 11.10.2000 | [2000/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1031861 | Date: | 26.07.2006 | Langue: | EN | [2006/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.08.2000 | Classification | IPC: | G02B6/44, C10M169/02, C10M171/00 | [2000/35] | CPC: |
C10M169/02 (EP,US);
C10M101/02 (EP,US);
C10M107/04 (EP,US);
C10M107/06 (EP,US);
C10M107/08 (EP,US);
C10M107/10 (EP,US);
C10M113/12 (EP,US);
C10M119/02 (EP,US);
C10M125/26 (EP,US);
C10M129/10 (EP,US);
C10M133/44 (EP,US);
C10M137/02 (EP,US);
C10M143/10 (EP,US);
C10M169/00 (EP,US);
C10M169/044 (EP,US);
G02B6/4401 (EP,US);
G02B6/44384 (EP,US);
C10M2201/087 (EP,US);
C10M2201/10 (EP,US);
C10M2201/102 (EP,US);
C10M2201/105 (EP,US);
C10M2203/1006 (EP,US);
C10M2203/1025 (EP,US);
C10M2203/1045 (EP,US);
C10M2203/1065 (EP,US);
C10M2203/1085 (EP,US);
C10M2205/006 (EP,US);
C10M2205/02 (EP,US);
C10M2205/0213 (EP,US);
C10M2205/022 (EP,US);
C10M2205/0225 (EP,US);
C10M2205/024 (EP,US);
C10M2205/0245 (EP,US);
C10M2205/026 (EP,US);
C10M2205/0265 (EP,US);
C10M2205/028 (EP,US);
C10M2205/0285 (EP,US);
C10M2205/04 (EP,US);
C10M2205/046 (EP,US);
C10M2205/066 (EP,US);
C10M2205/086 (EP,US);
C10M2205/106 (EP,US);
C10M2205/126 (EP,US);
C10M2205/14 (EP,US);
C10M2205/146 (EP,US);
C10M2207/023 (EP,US);
C10M2207/026 (EP,US);
C10M2207/027 (EP,US);
C10M2215/22 (EP,US);
C10M2215/221 (EP,US);
C10M2215/223 (EP,US);
C10M2215/225 (EP,US);
C10M2215/226 (EP,US);
C10M2215/30 (EP,US);
C10M2223/02 (EP,US);
C10M2223/04 (EP,US);
C10M2223/042 (EP,US);
C10M2223/049 (EP,US);
C10M2223/10 (EP,US);
C10N2040/00 (EP,US);
C10N2040/30 (EP,US);
C10N2040/32 (EP,US);
C10N2040/34 (EP,US);
C10N2040/36 (EP,US);
C10N2040/38 (EP,US);
C10N2040/40 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/35] | Titre | Allemand: | Füllmasse für Lichtwellenleiterkabel | [2000/35] | Anglais: | Filling material for fibre optical cables | [2000/35] | Français: | Matière de remplissage pour câbles à fibres optiques | [2000/35] | Procédure d'examen | 28.03.2001 | Requête en examen déposée [2001/21] | 06.06.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.10.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.10.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.02.2006 | Taxe de délivrance payée | 20.02.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP97108917.2 / EP0811864 | Opposition(s) | 27.04.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.04.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.05.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 21.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Droits Réels ou Exécutions forcées | ID: | 01 | Pour: | AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE | Date : | 13.03.2006 | [2006/18] | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 26.07.2006 | GR | 27.10.2006 | [2008/19] |
Précédent [2007/35] | IT | 26.07.2006 | Citations: | Recherche | [AD]US4971419 (GARTSIDE CHARLES H [US], et al); | [X]EP0510967 (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]); | [XD]US5285513 (KAUFMAN STANLEY [US], et al); | [AD]US5358664 (BRAUER MELVIN [US]) |