Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
06.06.2008 | Changement - mandataire | publié le 09.07.2008 [2008/28] |
14.05.2004 | Retrait de la demande | publié le 30.06.2004 [2004/27] |
13.04.2004 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
09.04.2003 | Taxe annuelle | |
19.04.2002 | Taxe annuelle | |
25.08.2000 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 11.10.2000 [2000/41] |