EP1043653 - Processeur multifonctionnel pour des signaux de communication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 14.05.2004 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.06.2008 | Changement - mandataire | publié le 09.07.2008 [2008/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [N/P] |
Précédent [2000/41] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Bao, Jay 77 Shaffer Road, Bridgewater New Jersey 08807 / US | [2000/41] | Mandataire(s) | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/28] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 13 80339 München / DE | ||
Précédent [2000/41] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Mozartstrasse 17 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00106703.2 | 29.03.2000 | [2000/41] | Numéro de priorité, date | US19990288097 | 07.04.1999 Format original publié: US 288097 | [2000/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1043653 | Date: | 11.10.2000 | Langue: | EN | [2000/41] | Classification | IPC: | G06F7/544 | [2000/41] | CPC: |
G06F7/5443 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/41] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Mehrzweckprozessor für Nachrichtensignale | [2000/41] | Anglais: | Multiple function processor for communication signals | [2000/41] | Français: | Processeur multifonctionnel pour des signaux de communication | [2000/41] | Procédure d'examen | 21.04.2004 | Demande retirée par le demandeur [2004/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |