EP1055866 - Feu pour véhicule automobile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.11.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.11.2003 | Demande réputée retirée | publié le 07.01.2004 [2004/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Hellabrunner Strasse 1 81543 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/48] | Pour tous les Etats désignés Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Hellabrunner Strasse 1 81543 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Enders, Martin Säckingenstrasse 3 81545 München / DE | [2000/48] | Numéro de la demande, date de dépôt | 00109685.8 | 06.05.2000 | [2000/48] | Numéro de priorité, date | DE1999123919 | 26.05.1999 Format original publié: DE 19923919 | [2000/48] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1055866 | Date: | 29.11.2000 | Langue: | DE | [2000/48] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1055866 | Date: | 25.09.2002 | [2002/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.08.2002 | Classification | IPC: | F21S8/10, F21V8/00, B60Q1/30, B60Q1/26, B60Q1/44 | [2002/39] | CPC: |
B60Q1/302 (EP,US);
F21S41/173 (EP,US);
F21S43/237 (EP,US);
F21S43/241 (EP,US);
F21S43/243 (EP,US);
F21S43/247 (EP,US);
F21V25/00 (EP,US);
F21V23/02 (EP,US);
F21W2103/00 (US);
F21W2103/35 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2000/48] | F21S8/10, F21V8/00 | Etats contractants désignés | (deleted) [2003/24] |
Précédent [2000/48] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Kraftfahrzeugleuchte | [2000/48] | Anglais: | Motor vehicle lamp | [2000/48] | Français: | Feu pour véhicule automobile | [2000/48] | Procédure dexamen | 26.03.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/02] | 28.07.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 07.05.2003 | AT   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | BE   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | CH   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | CY   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | DE   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | DK   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | ES   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | FI   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | FR   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | GB   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | GR   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | IE   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | IT   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | LU   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | MC   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | NL   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | PT   M01   Pas encore payé | 07.05.2003 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 07.05.2003 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2003 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5347435 (SMITH RONALD T [US], et al) [X] 1,2,4-7 * column 1, lines 52-64 - column 2, lines 43-56 * * column 3, lines 29-33 - column 4, lines 28-39; figures 1A,10,11A *; | [X]US5165772 (WU WEI-YU [US]) [X] 1,2,4 * column 2, lines 28-30 - column 3, lines 29-47 * * column 5, lines 49-68; figures 1,2,6 *; | [X]US5711592 (HOTTA YOSHIHIKO [JP]) [X] 1,3 * column 3, lines 40-66 - column 4, lines 44-56; figures 1,5 *; | [X]DE4427606 (PORSCHE AG [DE]) [X] 1,2 * Beschreibung, Abbildung *; | [X]EP0495685 (NIPPON SHEET GLASS CO LTD [JP]) [X] 1,2 * column 5, lines 7-55 - column 7, lines 19-25; figures 4,5; claim 1 * |