EP1053958 - Vanne à roue cellulaire avec palier de réglage excentrique dans le couvercle latéral [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.09.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.02.2006 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CH, LI | publié le 05.04.2006 [2006/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MOTAN Materials Handling GmbH Birkenweg 12 88250 Weingarten / DE | [2002/36] |
Précédent [2000/47] | Pour tous les Etats désignés Motan-Fuller Verfahrenstechnik GmbH Birkenweg 12 88250 Weingarten / DE | Inventeur(s) | 01 /
Heep, Dieter Gartenstrasse 34 88368 Bergatreute / DE | 02 /
Heep, Michael Kuonstrasse 13 88250 Weingarten / DE | [2000/47] | Mandataire(s) | Riebling, Peter Patentanwalt Postfach 31 60 88113 Lindau / DE | [N/P] |
Précédent [2000/47] | Riebling, Peter, Dr.-Ing. Patentanwalt Postfach 31 60 88113 Lindau / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00109771.6 | 09.05.2000 | [2000/47] | Numéro de priorité, date | DE19991023142 | 20.05.1999 Format original publié: DE 19923142 | [2000/47] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1053958 | Date: | 22.11.2000 | Langue: | DE | [2000/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1053958 | Date: | 17.11.2004 | Langue: | DE | [2004/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.09.2000 | Classification | IPC: | B65G53/46 | [2000/47] | CPC: |
B65G53/4633 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [2001/32] |
Précédent [2000/47] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Zellenradschleuse mit exzentrisch einstellbarem Zellenradlager im Seitendeckel | [2000/47] | Anglais: | Cellular rotary valve with excentrically adjustable bearing in the side cover | [2000/47] | Français: | Vanne à roue cellulaire avec palier de réglage excentrique dans le couvercle latéral | [2000/47] | Procédure d'examen | 19.12.2000 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.03.2001 | Requête en examen déposée [2001/18] | 19.10.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.03.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.12.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.04.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.05.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.07.2004 | Taxe de délivrance payée | 13.07.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.08.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 17.11.2004 | CH | 31.05.2005 | LI | 31.05.2005 | [2006/14] |
Précédent [2006/13] | GB | 17.11.2004 | Citations: | Recherche | [DX]DE3940670 (WAESCHLE MASCHINENFABRIK GMBH) [DX] 1,3,4,10,17,18 * the whole document *; | [DX]DE4033011 (BUEHLER AG [CH]) [DX] 1,3,4,10,17 * the whole document * | par le demandeur | DE3940670 | DE4033011 | DE19804431 |