EP1054477 - Connecteur électrique à douille, notamment pour véhicule automobile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.10.2004 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 16.01.2008 [2008/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FCI 53, rue de Châteaudun 75009 Paris / FR | [2003/40] |
Précédent [2000/47] | Pour tous les Etats désignés FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL Tour Framatome, 1 place de la Coupole 92400 Courbevoie / FR | Inventeur(s) | 01 /
Müller, Klaus Kirchberg 2 91483 Oberscheinfeld / DE | [2000/47] | Mandataire(s) | Beetz & Partner mbB Patentanwälte Prinzregentenstraße 54 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2000/47] | Beetz & Partner Patentanwälte Steinsdorfstrasse 10 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00110247.4 | 19.05.2000 | [2000/47] | Numéro de priorité, date | DE19991023386 | 21.05.1999 Format original publié: DE 19923386 | [2000/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1054477 | Date: | 22.11.2000 | Langue: | EN | [2000/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1054477 | Date: | 03.12.2003 | Langue: | EN | [2003/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.09.2000 | Classification | IPC: | H01R13/625 | [2000/47] | CPC: |
H01R13/625 (EP,US);
H01R13/62933 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/47] | Titre | Allemand: | Elekrischer Steckverbinder, insbesondere für Anwendungen in Kraftfahrzeugen | [2000/47] | Anglais: | Electrical plug connector particularly for automotive applications | [2000/47] | Français: | Connecteur électrique à douille, notamment pour véhicule automobile | [2000/47] | Procédure d'examen | 04.04.2001 | Requête en examen déposée [2001/22] | 11.05.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.09.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.05.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.10.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.05.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.09.2003 | Taxe de délivrance payée | 15.09.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.09.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 03.12.2003 | BE | 03.12.2003 | CH | 03.12.2003 | CY | 03.12.2003 | FI | 03.12.2003 | LI | 03.12.2003 | NL | 03.12.2003 | DK | 03.03.2004 | GR | 03.03.2004 | SE | 03.03.2004 | DE | 04.03.2004 | ES | 14.03.2004 | PT | 03.05.2004 | IE | 19.05.2004 | LU | 19.05.2004 | MC | 31.05.2004 | [2008/03] |
Précédent [2007/08] | AT | 03.12.2003 | |
BE | 03.12.2003 | ||
CH | 03.12.2003 | ||
CY | 03.12.2003 | ||
FI | 03.12.2003 | ||
LI | 03.12.2003 | ||
NL | 03.12.2003 | ||
DK | 03.03.2004 | ||
GR | 03.03.2004 | ||
SE | 03.03.2004 | ||
DE | 04.03.2004 | ||
ES | 14.03.2004 | ||
IE | 19.05.2004 | ||
LU | 19.05.2004 | ||
MC | 31.05.2004 | ||
Précédent [2005/24] | AT | 03.12.2003 | |
BE | 03.12.2003 | ||
CH | 03.12.2003 | ||
FI | 03.12.2003 | ||
LI | 03.12.2003 | ||
NL | 03.12.2003 | ||
DK | 03.03.2004 | ||
GR | 03.03.2004 | ||
SE | 03.03.2004 | ||
DE | 04.03.2004 | ||
ES | 14.03.2004 | ||
IE | 19.05.2004 | ||
LU | 19.05.2004 | ||
MC | 31.05.2004 | ||
Précédent [2005/23] | AT | 03.12.2003 | |
BE | 03.12.2003 | ||
CH | 03.12.2003 | ||
FI | 03.12.2003 | ||
LI | 03.12.2003 | ||
NL | 03.12.2003 | ||
DK | 03.03.2004 | ||
GR | 03.03.2004 | ||
SE | 03.03.2004 | ||
DE | 04.03.2004 | ||
ES | 14.03.2004 | ||
LU | 19.05.2004 | ||
MC | 31.05.2004 | ||
Précédent [2005/12] | AT | 03.12.2003 | |
BE | 03.12.2003 | ||
CH | 03.12.2003 | ||
FI | 03.12.2003 | ||
LI | 03.12.2003 | ||
NL | 03.12.2003 | ||
DK | 03.03.2004 | ||
GR | 03.03.2004 | ||
SE | 03.03.2004 | ||
DE | 04.03.2004 | ||
ES | 14.03.2004 | ||
MC | 31.05.2004 | ||
Précédent [2005/11] | AT | 03.12.2003 | |
BE | 03.12.2003 | ||
CH | 03.12.2003 | ||
FI | 03.12.2003 | ||
LI | 03.12.2003 | ||
NL | 03.12.2003 | ||
DK | 03.03.2004 | ||
GR | 03.03.2004 | ||
SE | 03.03.2004 | ||
ES | 14.03.2004 | ||
MC | 31.05.2004 | ||
Précédent [2005/02] | AT | 03.12.2003 | |
BE | 03.12.2003 | ||
CH | 03.12.2003 | ||
FI | 03.12.2003 | ||
LI | 03.12.2003 | ||
NL | 03.12.2003 | ||
DK | 03.03.2004 | ||
GR | 03.03.2004 | ||
SE | 03.03.2004 | ||
ES | 14.03.2004 | ||
Précédent [2004/52] | AT | 03.12.2003 | |
BE | 03.12.2003 | ||
CH | 03.12.2003 | ||
FI | 03.12.2003 | ||
LI | 03.12.2003 | ||
NL | 03.12.2003 | ||
GR | 03.03.2004 | ||
SE | 03.03.2004 | ||
ES | 14.03.2004 | ||
Précédent [2004/46] | AT | 03.12.2003 | |
CH | 03.12.2003 | ||
FI | 03.12.2003 | ||
LI | 03.12.2003 | ||
NL | 03.12.2003 | ||
GR | 03.03.2004 | ||
SE | 03.03.2004 | ||
ES | 14.03.2004 | ||
Précédent [2004/33] | AT | 03.12.2003 | |
CH | 03.12.2003 | ||
FI | 03.12.2003 | ||
LI | 03.12.2003 | ||
NL | 03.12.2003 | ||
GR | 03.03.2004 | ||
SE | 03.03.2004 | ||
Précédent [2004/31] | AT | 03.12.2003 | |
FI | 03.12.2003 | ||
SE | 03.03.2004 | ||
Précédent [2004/26] | FI | 03.12.2003 | |
SE | 03.03.2004 | ||
Précédent [2004/24] | SE | 03.03.2004 | Citations: | Recherche | [X]DE3248154 (KOSTAL LEOPOLD GMBH & CO KG) [X] 1 * abstract *; | [X]EP0512323 (AMP INC [US]) [X] 1 * abstract *; | [X]US5662488 (ALDEN PETER H [US]) [X] 1* abstract * |