Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
27.12.2002 | Demande réputée retirée | publié le 05.02.2003 [2003/06] |
05.07.2002 | Taxe supplémentaire concernant la taxe annuelle | |
10.06.2002 | demande réputée retirée | |
30.11.2001 | Premier rapport d'examen | |
23.11.2001 | Rapport d'examen ou réponse | |
25.10.2001 | Changement - Etats autorisant l'extension | |
22.06.2001 | Liste definitive des désignations | publié le 08.08.2001 [2001/32] |
01.06.2001 | Requête en examen présentée | publié le 18.07.2001 [2001/29] |
06.10.2000 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 22.11.2000 [2000/47] |