EP1054041 - Colorants jaunes brillants contenant un groupe fluorotriazine, procédé pour leurs préparations et leurs utilisations pour la teinture de matériaux contenant des groupes hydroxyles et amides [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.12.2002 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.12.2002 | Demande réputée retirée | publié le 05.02.2003 [2003/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland KG Eschenheimer Tor 2 60318 Frankfurt am Main / DE | [2000/47] | Inventeur(s) | 01 /
Dannheim, Jörg, Dr. Stubbergstrasse 32 60489 Frankfurt am Main / DE | [2000/47] | Numéro de la demande, date de dépôt | 00110338.1 | 13.05.2000 | [2000/47] | Numéro de priorité, date | DE1999122825 | 19.05.1999 Format original publié: DE 19922825 | [2000/47] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1054041 | Date: | 22.11.2000 | Langue: | DE | [2000/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.09.2000 | Classification | IPC: | C09B62/085, C09B62/51, // D06P3/66 | [2000/47] | CPC: |
C09B62/4413 (EP,KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/47] | Titre | Allemand: | Neue fluortriazinhaltige brillantgelbe Farbstoffe, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung zum Färben von hydroxy- und amidgruppenhaltigen Materialien | [2000/47] | Anglais: | Brilliant yellow dyes containing a fluorotriazine group, process for their preparation and their use for dyeing materials containing hydroxy- and amido-groups | [2000/47] | Français: | Colorants jaunes brillants contenant un groupe fluorotriazine, procédé pour leurs préparations et leurs utilisations pour la teinture de matériaux contenant des groupes hydroxyles et amides | [2000/47] | Procédure dexamen | 22.05.2001 | Requête en examen déposée [2001/29] | 28.11.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.04.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/06] | 21.05.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/06] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2002 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB2026527 (CIBA GEIGY AG) [X] 1-7,9 *Tabelle 2, Verbindung 9; Tabelle 6, Verbindung 5 *; | [X]JPS59155465 (SUMITOMO CHEMICAL CO) [X] 1-3,6,7,9 * Beispiel 5; Seite 8, Tabelle *; | [DX]EP0085654 (CIBA GEIGY AG [CH]) [DX] 1-3,5,7,9 * Beispiel 1; Tabelle II, Verbindungen 8, 61, 64 *; | [DX]EP0085025 (CIBA GEIGY AG [CH]) [DX] 1-3,7,9 * Tabelle I, Verbindung 103 *; | [A]JPS5692961 (SUMITOMO CHEMICAL CO) [A] 1-9 * Verbindungen 5, 6 * | [ ] - "Fiber-reactive monoazo dyes", CHEMICAL ABSTRACTS, (19850128), vol. 102, no. 4, Database accession no. 26368a, page 94 [ ] * abstract * | [ ] - "Reactive azo dyes", CHEMICAL ABSTRACTS, (19811214), vol. 95, no. 24, Database accession no. 205410s, page 75 [ ] * abstract * |