EP1064864 - Fermeture à éléments d'accrochage réalisée par moulage, procédé et dispositif pour sa fabrication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.05.2006 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.05.2006 | Demande réputée retirée | publié le 21.06.2006 [2006/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés YKK Corporation No. 1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [2001/01] | Pour tous les Etats désignés YKK CORPORATION No. 1, Kanda Izumi-cho Chiyoda-ku, Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Takizawa, Toshiaki 235-2, Oka Kurobe-shi, Toyama-ken / JP | 02 /
Murasaki, Ryuichi 222-6, Urada, Tateyama-machi Nakaniikawa-gun, Toyama-ken / JP | [2001/01] | Mandataire(s) | Casalonga, Axel, et al Casalonga & Partners Bayerstrasse 73 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/01] | Casalonga, Axel, et al BUREAU D.A. CASALONGA - JOSSE Morassistrasse 8 80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00113091.3 | 27.06.2000 | [2001/01] | Numéro de priorité, date | JP19990181800 | 28.06.1999 Format original publié: JP 18180099 | JP19990268243 | 22.09.1999 Format original publié: JP 26824399 | [2001/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1064864 | Date: | 03.01.2001 | Langue: | EN | [2001/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1064864 | Date: | 23.10.2002 | [2002/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.09.2002 | Classification | IPC: | A44B18/00 | [2001/01] | CPC: |
A44B18/0084 (EP,US);
A44B18/00 (KR);
A44B18/0049 (EP,US);
Y10T24/2775 (EP,US);
Y10T24/2792 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2003/29] |
Précédent [2001/01] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Gegossener Flächenhaftverschluss sowie Verfahren und Vorrichtung zu dessen Herstellung | [2001/01] | Anglais: | Molded surface fastener, and molding apparatus and molding method therefor | [2001/01] | Français: | Fermeture à éléments d'accrochage réalisée par moulage, procédé et dispositif pour sa fabrication | [2001/01] | Procédure dexamen | 14.01.2003 | Requête en examen déposée [2003/12] | 24.04.2003 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 18.08.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.08.2003 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, CY, DK, FI, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE | 29.12.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.01.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/25] | 08.02.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 28.05.2003 | AT   M01   Pas encore payé | 28.05.2003 | BE   M01   Pas encore payé | 28.05.2003 | CH   M01   Pas encore payé | 28.05.2003 | CY   M01   Pas encore payé | 28.05.2003 | DK   M01   Pas encore payé | 28.05.2003 | FI   M01   Pas encore payé | 28.05.2003 | GR   M01   Pas encore payé | 28.05.2003 | IE   M01   Pas encore payé | 28.05.2003 | LU   M01   Pas encore payé | 28.05.2003 | MC   M01   Pas encore payé | 28.05.2003 | NL   M01   Pas encore payé | 28.05.2003 | PT   M01   Pas encore payé | 28.05.2003 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2005 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0324577 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [A] 1-16* the whole document *; | [A]US5345659 (ALLAN ROBERT M [US]) [A] 1-16 * the whole document *; | [A]EP0811331 (YKK CORP [JP]) [A] 1-16 * the whole document *; | [PAD]EP0931472 (YKK CORP [JP]) [PAD] 1-16 * figure 2; claims 1,7,8,12 * |