EP1064984 - Méthode pour purifier le gaz d'échappement d'un moteur à combustion interne [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2001/01] | Purificateur de gaz d'échappement et méthode pour purifier le gaz d'échappement d'un moteur à combustion interne | ||
[2007/44] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.07.2009 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.08.2009 [2009/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2008/37] |
Précédent [2001/01] | Pour tous les Etats désignés TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi Aichi-ken 471-8571 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Itoh, Kazuhiro c/o TOYOTA Jidosha Kabushiki Kaisha, 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571 / JP | 02 /
Tanaka, Toshiaki c/o TOYOTA Jidosha Kabushiki Kaisha, 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571 / JP | [2009/01] |
Précédent [2001/01] | 01 /
Itoh, Kazuhiko c/o TOYOTA Jidosha Kabushiki Kaisha, 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571 / JP | ||
02 /
Tanaka, Toshiaki c/o TOYOTA Jidosha Kabushiki Kaisha, 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken 471-8571 / JP | Mandataire(s) | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2005/34] | TBK-Patent Bavariaring 4-6 80336 München / DE | ||
Précédent [2001/01] | Leson, Thomas Johannes Alois, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner, Bavariaring 4 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00113245.5 | 21.06.2000 | [2001/01] | Numéro de priorité, date | JP19990177011 | 23.06.1999 Format original publié: JP 17701199 | [2001/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1064984 | Date: | 03.01.2001 | Langue: | EN | [2001/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1064984 | Date: | 31.10.2001 | [2001/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1064984 | Date: | 10.09.2008 | Langue: | EN | [2008/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.09.2001 | Classification | IPC: | B01D53/94, F01N3/02, F01N3/022, F01N3/08 | [2001/44] | CPC: |
F01N3/085 (EP,US);
B01D53/92 (EP,US);
F01N13/009 (EP,US);
F01N3/022 (EP,US);
F01N3/023 (EP,US);
F01N3/033 (EP,US);
F01N3/035 (EP,US);
F01N3/0821 (EP,US);
F01N2250/02 (EP,US);
|
Précédent IPC [2001/01] | B01D53/94, F01N3/02 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2002/29] |
Précédent [2001/01] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren zum Reinigen von Brennkraftmaschineabgas | [2007/44] | Anglais: | Method for purifying internal combustion engine exhaust gas | [2007/44] | Français: | Méthode pour purifier le gaz d'échappement d'un moteur à combustion interne | [2007/44] |
Précédent [2001/01] | Abgasreiniger und Verfahren zum Reinigen von Brennkraftmaschineabgas | ||
Précédent [2001/01] | Exhaust gas purifier and method for purifying internal combustion engine exhaust gas | ||
Précédent [2001/01] | Purificateur de gaz d'échappement et méthode pour purifier le gaz d'échappement d'un moteur à combustion interne | Procédure d'examen | 21.06.2000 | Requête en examen déposée [2001/01] | 23.02.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.09.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.09.2007 | Date des procédures orales | 31.10.2007 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 12.11.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.05.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 18.07.2008 | Taxe de délivrance payée | 18.07.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.06.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/34] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour non accomplissement dactes nécessaires à la délivrance | 18.07.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPH02261511 ; | [X]JPH06272541 ; | [X]JPH06159037 ; | [X]US3966443 (OKANO RYOICHI, et al) [X] 1-4 * column 3, line 50 - line 67; figure -; claim - *; | [X]EP0105113 (DEGUSSA [DE]) [X] 1-4 * figure -; example -; claim - *; | [X]EP0154145 (DEGUSSA [DE]) [X] 1-4 * figure 1; claim - *; | [X]EP0341832 (JOHNSON MATTHEY INC [US]) [X] 1-4 * page 2, line 52 - page 4, line 9; figure -; claim - *; | [X]FR2650628 (ARIS SA [FR]) [X] 1-4 * page 12, line 8 - line 28; figure -; claim - * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19910110), vol. 015, no. 012, Database accession no. (C - 0795), & JP02261511 A 19901024 (KOMATSU LTD) [X] 1-4 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19941226), vol. 018, no. 691, Database accession no. (M - 1731), & JP06272541 A 19940927 (TOYOTA MOTOR CORP) [X] 1-4 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940913), vol. 018, no. 491, Database accession no. (M - 1672), & JP06159037 A 19940607 (TOYOTA MOTOR CORP) [X] 1-4 * abstract * | Examen | WO9320937 |