EP1065014 - Cambrage pour un bloc en "C" de laminoir [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 07.03.2003 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.03.2003 | Rejet de la demande | publié le 23.04.2003 [2003/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Danieli Corporation, A Delaware Corporation 800 Cranberry Woods Drive- Suite 400 Cranberry Township, PA 16066 / US | [2001/01] | Inventeur(s) | 01 /
Dittmar, Robert W. 1560 Montgomery Road Allison Park, PA 15101 / US | [2001/01] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/01] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00113263.8 | 21.06.2000 | [2001/01] | Numéro de priorité, date | US19990339526 | 24.06.1999 Format original publié: US 339526 | [2001/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1065014 | Date: | 03.01.2001 | Langue: | EN | [2001/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.10.2000 | Classification | IPC: | B21B29/00 | [2001/01] | CPC: |
B21B29/00 (EP,US);
B21B2269/04 (EP,US);
B21B31/203 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, DE, FR, GB, IT [2001/38] |
Précédent [2001/01] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Biegung für einen "C"-förmigen Walzblock | [2001/01] | Anglais: | "C" Block roll bending | [2001/01] | Français: | Cambrage pour un bloc en "C" de laminoir | [2001/01] | Procédure dexamen | 21.06.2000 | Requête en examen déposée [2001/01] | 05.06.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 22.11.2002 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [2003/17] | 02.12.2002 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2003/17] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2002 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [PX]EP1005923 (KVAERNER METALS CLECIM [FR]) [PX] 1-6,10-12 * column 13, line 17 - column 15, line 29; figure -; claim 1 * * column 10, line 25 - line 36 *; | [DA]JP01005612 ; | [A]JPS58168407 ; | [DA]US5638716 (JONEN PETER [DE]) [DA] 1-7,12 * column 2, line 38 - column 3, line 36; figure - *; | [A]US4238947 (GRAHAM HOWARD A [US], et al) [A] 1 * figure - * | [DA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890421), vol. 013, no. 170, Database accession no. (M - 817), & JP01005612 A 19890110 (HITACHI LTD) [DA] 1-6,10-12 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19840111), vol. 008, no. 005, Database accession no. (M - 267), & JP58168407 A 19831004 (HITACHI SEISAKUSHO KK) [A] 1-4 * abstract * |