EP1160823 - Tube couleur à rayons cathodiques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.12.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.12.2004 | Demande réputée retirée | publié le 02.02.2005 [2005/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hitachi, Ltd. 6 Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8010 / JP | [N/P] |
Précédent [2001/49] | Pour tous les Etats désignés Hitachi, Ltd. 6 Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku, Tokyo 101-8010 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kazuki, Ishii 271 Jo Sakura-shi Chiba-ken / JP | 02 /
Hirofumi, Muto 271 Jo Sakura-shi Chiba-ken / JP | [2001/49] | Mandataire(s) | Beetz & Partner mbB Patentanwälte Prinzregentenstraße 54 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/49] | Beetz & Partner Patentanwälte Steinsdorfstrasse 10 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00114174.6 | 12.07.2000 | [2001/49] | Numéro de priorité, date | JP20000169051 | 01.06.2000 Format original publié: JP 2000169051 | [2001/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1160823 | Date: | 05.12.2001 | Langue: | EN | [2001/49] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1160823 | Date: | 29.10.2003 | [2003/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.09.2003 | Classification | IPC: | H01J29/32 | [2001/49] | CPC: |
H01J29/327 (EP,US);
H01J29/322 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2004/30] |
Précédent [2001/49] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Farbkathodenstrahlröhre | [2001/49] | Anglais: | Color cathode ray tube | [2001/49] | Français: | Tube couleur à rayons cathodiques | [2001/49] | Procédure dexamen | 18.03.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/05] | 30.08.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 11.06.2004 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2004 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0281379 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1-21 * the whole document *; | [A]US3686525 (NARUSE YOHSUKE, et al) [A] 1-21 * column W *; | [A]JPH08315747 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970331), vol. 1997, no. 03, & JP08315747 A 19961129 (TOSHIBA CORP) [A] 1-21 * abstract * |