Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
27.07.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 29.08.2007 [2007/35] |
17.02.2006 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 05.04.2006 [2006/14] |
23.09.2005 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 09.11.2005 [2005/45] |
01.10.2004 | Délivrance (prévue) | publié le 17.11.2004 [2004/47] |
10.09.2004 | Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance | |
10.09.2004 | Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression | |
20.08.2004 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
07.05.2004 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | |
30.04.2004 | Changement - titre anglais | publié le 16.06.2004 [2004/25] |
05.08.2003 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
19.07.2002 | Taxe annuelle | |
10.01.2002 | Changement - Etats autorisant l'extension | |
07.09.2001 | Liste definitive des désignations | publié le 24.10.2001 [2001/43] |
13.07.2001 | Requête en examen présentée | publié le 29.08.2001 [2001/35] |
22.12.2000 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 07.02.2001 [2001/06] |