EP1074574 - Composition d'une résine silsesquioxane réticulable par réaction condensation et procédés de sa préparation et reticulation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.09.2005 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.07.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 29.08.2007 [2007/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dow Corning Corporation 3901 S. Saginaw Road Midland, Michigan 48686-0994 / US | [N/P] |
Précédent [2001/06] | Pour tous les Etats désignés DOW CORNING CORPORATION 3901 S. Saginaw Road Midland Michigan 48686-0994 / US | Inventeur(s) | 01 /
Katsoulis, Dimitris Elias 2201 Wilmington Drive Midland, Michigan 48640 / US | 02 /
Zhu, Bizhong 1815 Eastlawn Drive Midland, Michigan 48642 / US | [2001/06] | Mandataire(s) | polypatent Postfach 40 02 43 51410 Bergisch Gladbach / DE | [N/P] |
Précédent [2001/06] | Sternagel, Fleischer, Godemeyer & Partner Patentanwälte Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00116648.7 | 02.08.2000 | [2001/06] | Numéro de priorité, date | US19990369413 | 06.08.1999 Format original publié: US 369413 | [2001/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1074574 | Date: | 07.02.2001 | Langue: | EN | [2001/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1074574 | Date: | 17.11.2004 | Langue: | EN | [2004/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.12.2000 | Classification | IPC: | C08G77/48, C09D183/14, C08L83/14 | [2001/06] | CPC: |
C08G77/50 (EP,US);
C08G77/52 (EP,US);
C09D183/14 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [2001/43] |
Précédent [2001/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Durch Kondensationsreaktion vernetzbare Silsesquioxanharzzusammensetzung und Verfahren zu ihrer Herstellung und Vernetzung | [2001/06] | Anglais: | Condensation reaction curable silsesquioxane resin composition and methods for the synthesis and cure thereof | [2004/25] | Français: | Composition d'une résine silsesquioxane réticulable par réaction condensation et procédés de sa préparation et reticulation | [2001/06] |
Précédent [2001/06] | Condensation reaction curable silesquioxane resin composition and methods for the synthesis and cure thereof | Procédure d'examen | 29.06.2001 | Requête en examen déposée [2001/35] | 11.05.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.08.2004 | Taxe de délivrance payée | 31.08.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.08.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 17.11.2004 | NL | 17.11.2004 | [2007/35] |
Précédent [2006/14] | NL | 17.11.2004 | Citations: | Recherche | [DA]US5747608 (KATSOULIS DIMITRIS ELIAS [US], et al) [DA] 1-15 * page 2, line 1 - line 5 * * column 4, line 46 - line 58 * * column 5, line 15 - line 26 * * column 6, line 46 - line 61 * * column 7, line 11 * * column 7, line 56 - line 59 * * column 8, line 27 - line 38 * * column 8, line 53 - line 60 * * claims 1-4 *; | [A]EP0304958 (TORAY SILICONE CO [JP]) [A] 1-13 * page 2, line 1 - line 4 * * page 2, line 17 - line 48 * * page 5, line 6 - line 9 * * page 5, line 43 - line 49 * * example 1 *; | [A]US4965333 (INOUYE YOSHIO [JP], et al) [A] 1-13 * column 1, line 7 - line 11 * * column 7, line 2 - line 6 * * example - *; | [A] - HCA, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, XP002153341 [A] 1,2,5,10,12 * abstract * | [ ] - D. A. LOY ET AL., "Alkylene-bridged polysilsesquioxane aerogels: highly porous hybrid organic-inorganic materials", JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS., NORTH-HOLLAND PHYSICS PUBLISHING. AMSTERDAM., NL, (1995), no. 186, ISSN 0022-3093, pages 44 - -53 |