EP1083149 - Silicate de métal alcalin en couche cristallin [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 27.09.2002 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.09.2002 | Changement - retrait | publié le 13.11.2002 [2002/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Clariant GmbH Brüningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main / DE | [2001/11] | Inventeur(s) | 01 /
Bauer, Harald, Dr. Am Keuschenend 19 50170 Kerpen / DE | 02 /
Holz, Josef, Dr. Am Anger 24 50374 Erftstadt / DE | 03 /
Schimmel, Günther, Dr. Ehrenstrasse 16 50374 Erftstadt / DE | [2001/11] | Numéro de la demande, date de dépôt | 00118913.3 | 01.09.2000 | [2001/11] | Numéro de priorité, date | DE1999143470 | 11.09.1999 Format original publié: DE 19943470 | [2001/11] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1083149 | Date: | 14.03.2001 | Langue: | DE | [2001/11] | Classification | IPC: | C01B33/38, C11D3/12, C11D7/14 | [2001/11] | CPC: |
C11D7/14 (EP,KR,US);
C01B33/38 (EP,KR,US);
C11D3/1273 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/11] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Kristallines Alkalischichtsilikat | [2001/11] | Anglais: | Crystalline layered alkali metal silicate | [2001/11] | Français: | Silicate de métal alcalin en couche cristallin | [2001/11] | Procédure dexamen | supprimé | Annulation: demande retirée par le demandeur [2002/29] | 10.05.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2002/45] | 10.05.2002 | Demande retirée par le demandeur [2002/46] | 04.06.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2002/45] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |