EP1084732 - Lit de bronzage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.01.2004 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.01.2004 | Demande réputée retirée | publié le 03.03.2004 [2004/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kopper, Iris Hellerstrasse 503 44227 Dortmund / DE | [2001/12] | Inventeur(s) | 01 /
Pürschel, Dieter Hellerstrasse 503 44227 Dortmund / DE | [2001/12] | Mandataire(s) | Hemmerich, Friedrich Werner, et al Patentanwälte HEMMERICH-MÜLLER-GROSSE-POLLMEIER-MEY Hammerstrasse 2 57072 Siegen / DE | [N/P] |
Précédent [2001/12] | Hemmerich, Friedrich Werner, et al Patentanwälte HEMMERICH-MÜLLER-GROSSE-POLLMEIER-MEY Hammerstrasse 2 57072 Siegen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00119212.9 | 06.09.2000 | [2001/12] | Numéro de priorité, date | DE1999144975 | 15.09.1999 Format original publié: DE 19944975 | [2001/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1084732 | Date: | 21.03.2001 | Langue: | DE | [2001/12] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1084732 | Date: | 17.04.2002 | [2002/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.03.2002 | Classification | IPC: | A61N5/06 | [2001/12] | CPC: |
A61N5/0614 (EP,US);
A61N2005/0665 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/12] | Titre | Allemand: | Bräunungsliege | [2001/12] | Anglais: | Tanning bed | [2001/12] | Français: | Lit de bronzage | [2001/12] | Procédure dexamen | 15.10.2002 | Requête en examen déposée [2002/50] | 16.12.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.02.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.04.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.08.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/10] | 22.09.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2002 | 03   M06   Taxe payée le   28.10.2002 | 30.09.2003 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US5683437 (DOTY JOHN STEPHEN [US]) [Y] 1-3 * the whole document *; | [Y]EP0612539 (KOENIG KLAUS [DE]) [Y] 1-3 * figures 1-8; claims 1-3 *; | [A]DE3927695 (KRATZ JOSEF GMBH [DE]) [A] * the whole document * |