EP1088830 - Particules de l'antigène de surface de l'hépatitie B [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.06.2005 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.06.2005 | Demande réputée retirée | publié le 20.07.2005 [2005/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MEDEVA HOLDINGS B.V. Churchill-Laan 223 1078 ED Amsterdam / NL | [2001/14] | Inventeur(s) | 01 /
Thoma, Hans A. Giselastrasse 3/V 80802 München / DE | [2001/14] | Mandataire(s) | Campbell, Patrick John Henry J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [2001/14] | Campbell, Patrick John Henry J.A. Kemp & Co., 14 South Square, Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00121167.1 | 22.06.1988 | [2001/14] | Numéro de priorité, date | EP19870108914 | 22.06.1987 Format original publié: EP 87108914 | EP19870108915 | 22.06.1987 Format original publié: EP 87108915 | [2001/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1088830 | Date: | 04.04.2001 | Langue: | EN | [2001/14] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1088830 | Date: | 07.04.2004 | [2004/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.02.2004 | Classification | IPC: | C07K14/02, A61K39/29, C12N15/40, A61P31/14 | [2001/14] | CPC: |
C07K14/005 (EP);
A61P31/14 (EP);
C07K14/445 (EP);
C12N15/62 (EP);
C12N7/00 (EP);
A61K2039/5258 (EP);
A61K38/00 (EP);
A61K39/00 (EP,US);
C07K2319/00 (EP);
C07K2319/40 (EP);
C07K2319/735 (EP);
C12N2730/10122 (EP);
C12N2730/10123 (EP);
C12N2740/15022 (EP);
C12N2770/32422 (EP);
| Etats contractants désignés | [2005/01] |
Précédent [2001/14] | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE | Titre | Allemand: | Partikel von Hepatitis B Oberflächenantigen | [2001/14] | Anglais: | Hepatitis b surface antigen particles | [2001/14] | Français: | Particules de l'antigène de surface de l'hépatitie B | [2001/14] | Procédure dexamen | 08.10.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/29] | 07.02.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/29] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP88109946.9 / EP0304578 | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 29.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 29.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 29.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 13.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 12.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | 12.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 16 | 14.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 17 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 17.11.2004 | AT   M01   Pas encore payé | 17.11.2004 | BE   M01   Pas encore payé | 17.11.2004 | CH   M01   Pas encore payé | 17.11.2004 | DE   M01   Pas encore payé | 17.11.2004 | ES   M01   Pas encore payé | 17.11.2004 | FR   M01   Pas encore payé | 17.11.2004 | GB   M01   Pas encore payé | 17.11.2004 | GR   M01   Pas encore payé | 17.11.2004 | IT   M01   Pas encore payé | 17.11.2004 | LU   M01   Pas encore payé | 17.11.2004 | NL   M01   Pas encore payé | 17.11.2004 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 17.11.2004 | M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0156712 (GRP GENIE GENETIQUE [FR], et al); | [X]EP0198474 (ENDOTRONICS INC [US]); | [PX]EP0244924 (MERCK & CO INC [US]); | [PX]EP0248410 (GREEN CROSS CORP [JP]); | [PX]EP0250253 (SCRIPPS CLINIC RES [US]) |