EP1199445 - Appareil et méthode pour préchauffer le carburant dans des centrales combinées avec turbines à gaz et à vapeur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.07.2003 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.07.2003 | Demande réputée retirée | publié le 20.08.2003 [2003/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2002/17] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Schmid, Erich Am Ziegelacker 18 91080 Marloffstein / DE | 02 /
Schoettler, Michael, Dr. Theodor-Klippel-Strasse 6 91052 Erlangen / DE | [2002/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 00122602.6 | 17.10.2000 | [2002/17] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1199445 | Date: | 24.04.2002 | Langue: | DE | [2002/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.04.2001 | Classification | IPC: | F01K23/10, F02C7/224 | [2002/17] | CPC: |
F02C7/224 (EP,US);
F01K23/106 (EP,US);
F05D2220/72 (EP,US);
F05D2220/74 (EP,US)
| Etats contractants désignés | [2003/03] |
Précédent [2002/17] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Vorrichtung und Verfahren zur Brennstoffvorwärmung in kombinierten Gas- und Dampfturbinenanlagen | [2002/17] | Anglais: | Apparatus and method of fuel preheating in combined gas and steam turbine plants | [2002/17] | Français: | Appareil et méthode pour préchauffer le carburant dans des centrales combinées avec turbines à gaz et à vapeur | [2002/17] | Procédure dexamen | 25.10.2002 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/34] | 21.02.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/34] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 02.12.2002 | AT   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | BE   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | CH   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | CY   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | DE   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | DK   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | ES   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | FI   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | FR   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | GB   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | GR   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | IE   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | IT   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | LU   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | MC   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | NL   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | PT   M01   Pas encore payé | 02.12.2002 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 02.12.2002 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2002 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0931911 (TOSHIBA KK [JP]) [X] 1,3,12 * column 7, paragraph L - column 10, paragraph 1; figure - *; | [A]DE4321081 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1 * column 4, line 52 - column 6, line 40; figure - *; | [A]EP0588392 (KEMA NV [NL]) [A] 1 * column 4, line 32 - line 40; figure 1 * |