EP1103301 - Procédé pour la préparation catalytique des benzaldéhydes halogénés et les catalyseurs pour la mise en oeuvre du procédé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.04.2005 Base de données mise à jour au 24.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.04.2005 | Demande réputée retirée | publié le 01.06.2005 [2005/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Degussa GmbH 40474 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2002/22] | Pour tous les Etats désignés Degussa AG 40474 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [2001/22] | Pour tous les Etats désignés Aventis Research & Technologies GmbH & Co KG 65926 Frankfurt am Main / DE | Inventeur(s) | 01 /
Zeyss, Sabine, Dr. An der Ziegelei 6 A 65779 Kelkheim-Fischbach / DE | 02 /
Dingerdissen, Uwe, Dr. Linnéweg 1 64342 Seeheim-Jugenheim / DE | 03 /
Riermeier, Thomas, Dr. Moselstrasse 7 65439 Flörsheim / DE | 04 /
Centi, Gabriele, Prof. Contrada Fra Paolo Compl. Sofi 3/C 98158 Faro Superiore-Messina / IT | [2001/22] | Mandataire(s) | (deleted) | [2002/22] |
Précédent [2001/22] | Ackermann, Joachim, Dr. Postfach 11 13 26 60048 Frankfurt am Main / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00123190.1 | 26.10.2000 | [2001/22] | Numéro de priorité, date | DE1999157416 | 29.11.1999 Format original publié: DE 19957416 | [2001/22] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1103301 | Date: | 30.05.2001 | Langue: | DE | [2001/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.01.2001 | Classification | IPC: | B01J23/00, B01J23/887, C07C45/36, C07C47/55 | [2001/22] | CPC: |
C07C45/36 (EP);
B01J23/002 (EP);
B01J23/887 (EP);
B01J23/8871 (EP);
B01J23/8872 (EP);
B01J23/8876 (EP);
B01J2523/00 (EP)
(-)
| C-Set: |
C07C45/36, C07C47/55 (EP);
B01J2523/00, B01J2523/3712, B01J2523/68, B01J2523/842 (EP);
B01J2523/00, B01J2523/53, B01J2523/68, B01J2523/842 (EP);
B01J2523/00, B01J2523/54, B01J2523/68, B01J2523/842 (EP) | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2002/08] |
Précédent [2001/22] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Verfahren zur katalytischen Herstellung von Halogenbenzaldehyden und Katalysatoren zur Durchführung des Verfahrens | [2001/22] | Anglais: | Catalytic preparation process of halobenzaldehydes and catalysts to implement the process | [2001/22] | Français: | Procédé pour la préparation catalytique des benzaldéhydes halogénés et les catalyseurs pour la mise en oeuvre du procédé | [2001/22] | Procédure dexamen | 30.11.2001 | Requête en examen déposée [2002/06] | 15.07.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.11.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/22] | 05.01.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]FR2257571 (MONTEDISON SPA [IT]) [X] 7-13 * example 4; claim 1 *; | [X]US3904552 (O'HARA FRANCIS JOSEPH) [X] 7-12 * example 1; claim 1 *; | [A]EP0009239 (BASF AG [DE]); | [A]US5136104 (SAITO NOBORU [JP], et al); | [A]EP0501104 (GUTEHOFFNUNGSHUETTE MAN [DE]); | [X]EP0639553 (NIPPON KOKAN KK [JP]) [X] 7-12 * claim 1; tables 1-31 *; | [D]EP0723949 (HOECHST AG [DE]); | [X]DE19502805 (HOECHST AG [DE]) [X] 1-10,12-14 * claims 1-15 * |