EP1093185 - Système à spectre étalé utilisant les principes des antennes réseau [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.01.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.10.2009 | Changement - mandataire | publié le 25.11.2009 [2009/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION 3411 Silverside Road Concord Plaza, Suite 105 Hagley Building Wilmington, DE 19801 / US | [N/P] |
Précédent [2006/31] | Pour tous les Etats désignés INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION 3411 Silverside Road Concord Plaza Suite 105 Hagley Building Wilmington, DE 19810 / US | ||
Précédent [2001/16] | Pour tous les Etats désignés INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION Suite 527, 300 Delaware Avenue Wilmington, DE 19801 / US | Inventeur(s) | 01 /
Schilling, Donald L. Hoffstot Lane Sands Point, NY 11050 / US | [2001/16] | Mandataire(s) | Bohnenberger, Johannes, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 47 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/48] | Bohnenberger, Johannes, et al Meissner, Bolte & Partner GbR Widenmayerstrasse 48 80538 München / DE | ||
Précédent [2007/29] | Bohnenberger, Johannes, et al Meissner, Bolte & Partner Widenmayerstrasse 48 80538 München / DE | ||
Précédent [2001/16] | Frohwitter, Bernhard, Dipl.-Ing. Patent- und Rechtsanwälte, Possartstrasse 20 81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00123438.4 | 16.06.1995 | [2001/16] | Numéro de priorité, date | US19940266769 | 28.06.1994 Format original publié: US 266769 | [2001/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1093185 | Date: | 18.04.2001 | Langue: | EN | [2001/16] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1093185 | Date: | 21.11.2001 | [2001/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.10.2001 | Classification | IPC: | H01Q3/26, H04B7/08, G01S3/42 | [2001/47] | CPC: |
H04B7/0894 (EP,US);
G01S3/42 (EP,US);
H01Q3/22 (EP,US);
H01Q3/26 (EP,US);
H01Q3/2605 (EP,US);
H01Q3/2682 (EP,US);
H04B1/69 (EP,US);
H04B1/707 (EP,US);
H04B7/084 (EP,US);
|
Précédent IPC [2001/16] | H01Q3/26, H04B7/08 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/16] | Titre | Allemand: | Spreizspektrumsystem mit phasengesteuerten Antennenprinzipien | [2001/16] | Anglais: | Phased array spread spectrum system and method | [2001/16] | Français: | Système à spectre étalé utilisant les principes des antennes réseau | [2001/16] | Procédure dexamen | 03.11.2000 | Requête en examen déposée [2001/16] | 14.03.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.09.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.02.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.08.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/06] | 19.09.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/06] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP95926635.4 / EP0767976 | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.06.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.06.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 14.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 14.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 14.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 14.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 03.11.2000 | 06   M06   Taxe payée le   26.04.2001 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4189733 (MALM ROBERT [US]) [A] 1-5 * column 1, line 7 - line 17 * * column 2, line 58 - column 3, line 28 * * column 4, line 40 - line 58 * * column 5, line 14 - column 6, line 54 *; | [Y]US5119103 (EVANS ALAN G [US], et al) [Y] 1-5 * column A * * column 3, line 63 - column 4, line 36 *; | [A]GB2259430 (MOTOROLA LTD [GB]) [A] 1-5* the whole document *; | [Y] - SIVANAND S, "ON ADAPTIVE ARRAYS IN MOBILE COMMUNICATION", COMMERCIAL APPLICATIONS AND DUAL USE TECHNOLOGY. ATLANTA, JUNE 16 - 17, 1993, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL TELESYSTEMS CONFERENCE, NEW YORK, IEEE, US, (19930616), pages 55 - 58, XP000416073 [Y] 1-5 * page 58, column L - page 59, column L * * figure 1 * |