EP1103766 - Procédé et dispositif de surveillance de flamme avec des brûleurs à gaz [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.11.2004 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.11.2004 | Demande réputée retirée | publié le 22.12.2004 [2004/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HONEYWELL B.V. Laarderhoogtweg 18-20 1101 EA Amsterdam Z.O. / NL | [2001/22] | Inventeur(s) | 01 /
Bosscher, Eric A. van Kuyckweg 24 7957 DH De Wijk / NL | [2001/22] | Mandataire(s) | Leson, Thomas Johannes Alois, et al TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2001/36] | Leson, Thomas Johannes Alois, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner, Bavariaring 4 80336 München / DE | ||
Précédent [2001/22] | Sturm, Christoph Honeywell Holding AG, IP Europe Law Dept., Kaiserleistrasse 39 63067 Offenbach am Main / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00124793.1 | 14.11.2000 | [2001/22] | Numéro de priorité, date | DE1999156395 | 24.11.1999 Format original publié: DE 19956395 | [2001/22] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1103766 | Date: | 30.05.2001 | Langue: | DE | [2001/22] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1103766 | Date: | 20.08.2003 | [2003/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.07.2003 | Classification | IPC: | F23N5/24, F23N5/10 | [2001/22] | CPC: |
F23N5/102 (EP);
F23N5/242 (EP);
F23N2225/19 (EP);
F23N2227/22 (EP);
F23N2229/14 (EP);
F23N2229/16 (EP);
| Etats contractants désignés | (deleted) [2004/20] |
Précédent [2001/22] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zur Flammenüberwachung bei Gasbrennern sowie entsprechende Vorrichtung | [2001/22] | Anglais: | Method and device for flame monitoring with gas burners | [2001/22] | Français: | Procédé et dispositif de surveillance de flamme avec des brûleurs à gaz | [2001/22] | Procédure dexamen | 21.02.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/52] | 16.07.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.11.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 02.04.2004 | DE   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | FR   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | GB   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | IT   M01   Pas encore payé | 02.04.2004 | NL   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 02.04.2004 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2003 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPS63156923 ; | [X]JPS63101620 ; | [X]DE1551961 (HONEYWELL GMBH [DE]) [X] 1-3,5,6 * column 1, line 59 - column 2, line 29; figure -; claim - *; | [A]US4726514 (ADAM WILLIBALD [DE]) [A] 1,5-7* column 2, line 55 - column 3, line 16; figure - *; | [PX]DE19831451 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [PX] 1-3,5,6 * the whole document * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19881108), vol. 012, no. 419, Database accession no. (M - 760), & JP63156923 A 19880630 (YAMATAKE HONEYWELL CO LTD) [X] 1-6 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19880914), vol. 012, no. 343, Database accession no. (M - 741), & JP63101620 A 19880506 (HITACHI HEATING APPLIANCE CO LTD) [X] 1,4-6 * abstract * |