EP1213343 - Agent de nettoyage et son utilisation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 04.11.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.11.2005 | Retrait de la demande | publié le 21.12.2005 [2005/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Heidelberger Bauchemie GmbH Marke Deitermann Lohstrasse 61 45711 Datteln / DE | [N/P] |
Précédent [2002/24] | Pour tous les Etats désignés Heidelberger Bauchemie GmbH Marke Deitermann, Lohstrasse 61 45711 Datteln / DE | Inventeur(s) | 01 /
Hesselbarth, Frank Dr. Bielefelder Weg 21 45659 Recklinghausen / DE | 02 /
Maleki, Gholamhossein Leveringhäuser Strasse 62 45731 Waltrop / DE | [2002/24] | Mandataire(s) | Nunnenkamp, Jörg, et al Andrejewski - Honke Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB An der Reichsbank 8 45127 Essen / DE | [N/P] |
Précédent [2002/24] | Nunnenkamp, Jörg, Dr., et al Andrejewski, Honke & Sozien Patentanwälte Theaterplatz 3 45127 Essen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 00126809.3 | 07.12.2000 | [2002/24] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1213343 | Date: | 12.06.2002 | Langue: | DE | [2002/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.06.2001 | Classification | IPC: | C11D3/04, C11D3/20 | [2002/24] | CPC: |
C11D3/042 (EP);
C11D1/662 (EP);
C11D1/72 (EP);
C11D3/2075 (EP);
C11D2111/14 (EP)
| Etats contractants désignés | DE [2003/10] |
Précédent [2002/24] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Reinigungsmittel und Verwendung des Reinigungsmittels | [2002/24] | Anglais: | Cleaning agent and use thereof | [2002/24] | Français: | Agent de nettoyage et son utilisation | [2002/24] | Procédure d'examen | 27.05.2002 | Requête en examen déposée [2002/31] | 13.12.2002 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 03.04.2003 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR | 04.11.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.03.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.07.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.10.2005 | Demande retirée par le demandeur [2005/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 16.01.2003 | AT   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | BE   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | CH   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | CY   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | DK   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | ES   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | FI   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | FR   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | GB   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | GR   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | IE   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | IT   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | LU   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | MC   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | NL   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | PT   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | SE   M01   Pas encore payé | 16.01.2003 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPS54118339 ; | [X]JPH0931493 ; | [X]HU60323 ; | [X]JPS624798 ; | [XA]CN1103853 ; | [XA]JPS5920479 ; | [A]JPS5274604 ; | [A]US3793221 (OTRHALEK J, et al) [A] 1-9 * example I *; | [XA]US4199469 (WALZER MICHAEL [DE]) [X] 1-5,7-9 * examples 1,2 * [A] 6; | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1979, no. 43, Database accession no. 1979-78019B, XP002167931 & JPS54118339 A 19790913 (IWAO K) [X] 1-3,5,6,9,10 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970630), vol. 1997, no. 06, & JP09031493 A 19970204 (CLEAN CHEM KK;MATSUZAKI HIDEO) [X] 1-7,9 * abstract * | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1992, no. 41, Database accession no. 1992-334382, XP002167932 & HU60323 A 19920828 (EPITESTUDOMANYI INTEZET) [X] 1-7,9 * abstract * | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1987, no. 07, Database accession no. 1987-046873, XP002167933 & JPS624798 A 19870110 (SUNPOLE KK) [X] 1-7,9,10 * abstract * | [XA] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1997, no. 27, Database accession no. 1997-290178, XP002167934 & CN1103853 A 19950621 (LI Y) [X] 1,3-5 * abstract * [A] 2,6,7,9 | [XA] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1984, no. 11, Database accession no. 1984-065226, XP002167935 & JPS5920479 A 19840202 (DAIICHI KOGYO SEIYAKU CO LTD) [X] 1,3,5,7 * abstract * [A] 2,6 | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1977, no. 31, Database accession no. 1977-55036Y, XP002167936 & JPS5274604 A 19770622 (NISHITANI E) [A] 1-5,9,10 * abstract * |