EP1066752 - Laveur d'air [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.04.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.08.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 09.09.2009 [2009/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Laka Milieu B.V. Noordermorssingel 7 7461 JP Rijssen / NL | [2006/19] |
Précédent [2003/23] | Pour tous les Etats désignés J.A. Niemeijer B.V. Prins Hendrikstraat 12 7591 DB Denekamp / NL | ||
Précédent [2003/05] | Pour tous les Etats désignés J.A. Niemeijer B.V. Prins Hendrikstraat 12 7591 DB Denekamp / NL | ||
Pour tous les Etats désignés Niemeijer, Gerardus Johannes Timotheus Westeinde 430 7671 ZG Vriezenveen / NL | |||
Précédent [2001/02] | Pour tous les Etats désignés Niemeijer, Johannes Antonius Prins Hendrikstraat 12 7591 DB Denekamp / NL | ||
Pour tous les Etats désignés Niemeijer, Gerardus Johannes Timotheus Westeinde 430 7671 ZG Vriezenveen / NL | Inventeur(s) | 01 /
Niemeijer, Johannes Antonius Deceased Deceased / NL | 02 /
Niemeijer, Gerardus Johannes Timotheus Deceased Deceased / NL | [2006/19] |
Précédent [2001/02] | 01 /
voir demandeur ... | Numéro de la demande, date de dépôt | 00202311.7 | 03.07.2000 | [2001/02] | Numéro de priorité, date | NL19991012530 | 07.07.1999 Format original publié: NL 1012530 | [2001/02] | Langue de dépôt | NL | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1066752 | Date: | 10.01.2001 | Langue: | EN | [2001/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1066752 | Date: | 20.06.2007 | Langue: | EN | [2007/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.11.2000 | Classification | IPC: | A01K1/00, B01D53/84, B01D47/14, C02F3/10 | [2001/02] | CPC: |
A01K1/0047 (EP);
B01D47/14 (EP);
B01D53/14 (EP);
B01D53/84 (EP);
C02F3/101 (EP);
B01J2219/32279 (EP);
C02F2101/16 (EP);
C02F2103/18 (EP);
Y02A50/20 (EP);
Y02W10/10 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2001/02] | Titre | Allemand: | Luftwäscher | [2001/02] | Anglais: | Air washer | [2001/02] | Français: | Laveur d'air | [2001/02] | Procédure d'examen | 22.05.2001 | Requête en examen déposée [2001/29] | 14.03.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.08.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.11.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.02.2007 | Taxe de délivrance payée | 13.02.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.03.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.07.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 20.06.2007 | CH | 20.06.2007 | CY | 20.06.2007 | DK | 20.06.2007 | FI | 20.06.2007 | IT | 20.06.2007 | LI | 20.06.2007 | IE | 03.07.2007 | LU | 03.07.2007 | MC | 31.07.2007 | GB | 20.09.2007 | SE | 20.09.2007 | GR | 21.09.2007 | ES | 01.10.2007 | PT | 20.11.2007 | FR | 22.02.2008 | [2009/37] |
Précédent [2009/33] | AT | 20.06.2007 | |
CH | 20.06.2007 | ||
CY | 20.06.2007 | ||
DK | 20.06.2007 | ||
FI | 20.06.2007 | ||
IT | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
IE | 03.07.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
GB | 20.09.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
GR | 21.09.2007 | ||
ES | 01.10.2007 | ||
PT | 20.11.2007 | ||
FR | 22.02.2008 | ||
Précédent [2009/15] | AT | 20.06.2007 | |
CH | 20.06.2007 | ||
DK | 20.06.2007 | ||
FI | 20.06.2007 | ||
IT | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
IE | 03.07.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
GB | 20.09.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
GR | 21.09.2007 | ||
ES | 01.10.2007 | ||
PT | 20.11.2007 | ||
FR | 22.02.2008 | ||
Précédent [2009/03] | AT | 20.06.2007 | |
CH | 20.06.2007 | ||
DK | 20.06.2007 | ||
IT | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
IE | 03.07.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
GB | 20.09.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
GR | 21.09.2007 | ||
ES | 01.10.2007 | ||
PT | 20.11.2007 | ||
FR | 22.02.2008 | ||
Précédent [2008/45] | AT | 20.06.2007 | |
CH | 20.06.2007 | ||
DK | 20.06.2007 | ||
IT | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
IE | 03.07.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
GR | 21.09.2007 | ||
ES | 01.10.2007 | ||
PT | 20.11.2007 | ||
FR | 22.02.2008 | ||
Précédent [2008/32] | AT | 20.06.2007 | |
CH | 20.06.2007 | ||
DK | 20.06.2007 | ||
IT | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
GR | 21.09.2007 | ||
ES | 01.10.2007 | ||
PT | 20.11.2007 | ||
FR | 22.02.2008 | ||
Précédent [2008/22] | AT | 20.06.2007 | |
CH | 20.06.2007 | ||
DK | 20.06.2007 | ||
IT | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
GR | 21.09.2007 | ||
ES | 01.10.2007 | ||
PT | 20.11.2007 | ||
Précédent [2008/19] | AT | 20.06.2007 | |
CH | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
GR | 21.09.2007 | ||
ES | 01.10.2007 | ||
PT | 20.11.2007 | ||
Précédent [2008/10] | AT | 20.06.2007 | |
CH | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
ES | 01.10.2007 | ||
PT | 20.11.2007 | ||
Précédent [2008/08] | AT | 20.06.2007 | |
CH | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
ES | 01.10.2007 | ||
Précédent [2007/50] | AT | 20.06.2007 | |
CH | 20.06.2007 | ||
LI | 20.06.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | ||
Précédent [2007/48] | CH | 20.06.2007 | |
LI | 20.06.2007 | ||
SE | 20.09.2007 | Citations: | Recherche | [X]EP0328758 (LINDE AG [DE]) [X] 1 * column 3, line 1 * * column 3, line 39 - column 4, line 5 * * column 6, line 31 - column 7, line 12; figure 3 *; | [X]NL1000490C (A & J DE JAEGER N V [BE]) [X] 1 * page 1, lines 10-22 * * page 2, lines 5-20 * * page 4, lines 1-.19 * * page 5, line 8 - page 6, line 2; figure 3 *; | [A]US5693383 (BASSE HARTWIG [DE], et al); | [A]WO9833580 (PARTEK PAROC OY AB [FI], et al) |