EP1074730 - Alimentation centrale en air pour injecteur à commande pneumatique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.02.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.02.2006 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 05.04.2006 [2006/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens VDO Automotive Inc. 700 Park Avenue Chatham, Ontario N7M 5M7 / CA | [N/P] |
Précédent [2002/33] | Pour tous les Etats désignés Siemens VDO Automotive Inc. 700 Park Avenue Chatham, Ontario N7M 5M7 / CA | ||
Précédent [2001/06] | Pour tous les Etats désignés Siemens Canada limited 16 Industrial Park Road Tilbury, Ontario N0P 2L0 / CA | Inventeur(s) | 01 /
Dozier, Henry 4220 Brightwood Troy, MI 48098 / US | 02 /
Nally, Debora 2270 W. Island Road Williamsburg, VA 23185 / US | [2001/06] | Mandataire(s) | Humphrey-Evans, Edward John, et al Siemens AG P.O. Box 22 16 34 80506 München / DE | [N/P] |
Précédent [2003/01] | Humphrey-Evans, Edward John, et al c/o Siemens AG P.O. Box 22 16 34 80506 München / DE | ||
Précédent [2002/33] | Allen, Derek, et al Siemens AG P.O. Box 22 16 34 80506 Munich / DE | ||
Précédent [2001/06] | Allen, Derek, et al Siemens Shared Services Limited, Intellectual Property Department, Siemens House, Oldbury Bracknell, Berkshire RG12 8FZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00202772.0 | 04.08.2000 | [2001/06] | Numéro de priorité, date | US19990369471 | 06.08.1999 Format original publié: US 369471 | [2001/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1074730 | Date: | 07.02.2001 | Langue: | EN | [2001/06] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1074730 | Date: | 02.01.2002 | [2002/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1074730 | Date: | 09.04.2003 | Langue: | EN | [2003/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.11.2001 | Classification | IPC: | F02M35/104, F02M69/08, F02M69/46 | [2001/06] | CPC: |
F02M35/10222 (EP,US);
F02M35/10039 (EP,US);
F02M35/10216 (EP,US);
F02M35/104 (EP,US);
F02M69/047 (EP,US);
F02M69/08 (EP,US);
F02M69/46 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2002/38] |
Précédent [2001/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Zentrale Luftzufuhr für luftunterstütztes Brennstoffeinspritzventil | [2001/06] | Anglais: | Center feed of air for assist fuel injector | [2001/06] | Français: | Alimentation centrale en air pour injecteur à commande pneumatique | [2001/06] | Procédure d'examen | 31.07.2001 | Requête en examen déposée [2001/39] | 11.02.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.06.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.09.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.01.2003 | Taxe de délivrance payée | 15.01.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.01.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.08.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 09.04.2003 | [2006/14] | Citations: | Recherche | [X]US3788287 (FALEN W, et al) [X] 1 * figure 3 *; | [X]GB2203487 (FORD MOTOR CO) [X] 1 * figure 1 *; | [XA]US5209191 (KOPEC EDUARD [DE]) [X] 1 * figure 3 * [A] 8,14; | [A]FR2704601 (RENAULT [FR]) [A] 1,8,14* abstract * |