EP1022873 - Récepteur pour la réception de transmissions de radiodiffusion numérique ainsi que de transmissions de radiodiffusion en modulation de fréquence, comportant des données supplémentaires [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 11.10.2002 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.10.2002 | Retrait de la demande | publié le 27.11.2002 [2002/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | [N/P] |
Précédent [2000/30] | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kimoto, Masahi c/o Sony Corporation, 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku, Tokyo / JP | [2000/30] | Mandataire(s) | Ayers, Martyn Lewis Stanley J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [2000/30] | Ayers, Martyn Lewis Stanley J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00300468.6 | 21.01.2000 | [2000/30] | Numéro de priorité, date | JP19990014276 | 22.01.1999 Format original publié: JP 1427699 | [2000/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1022873 | Date: | 26.07.2000 | Langue: | EN | [2000/30] | Classification | IPC: | H04H1/00 | [2000/30] | CPC: |
H04H20/22 (EP);
H04H20/65 (EP);
H04H60/40 (EP);
H04H60/43 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/30] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Empfänger für den Empfang vom digitalen Hörfunk sowie von frequenzmodulierten Rundfunkübertragungen, die Zusatzdaten enthalten | [2000/30] | Anglais: | Receiver for receiving both Digital Audio Broadcasts (DAB) as well as frequency modulated (FM) broadcasts comprising supplementary information | [2000/30] | Français: | Récepteur pour la réception de transmissions de radiodiffusion numérique ainsi que de transmissions de radiodiffusion en modulation de fréquence, comportant des données supplémentaires | [2000/30] | Procédure d'examen | 01.10.2002 | Demande retirée par le demandeur [2002/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.01.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |