EP1052419 - Appareil pour réduire la distorsion de surfaces de palier à fluide [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.06.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.06.2005 | Demande réputée retirée | publié le 10.08.2005 [2005/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Applied Materials, Inc. 3050 Bowers Avenue Santa Clara, California 95054-3299 / US | [N/P] |
Précédent [2000/46] | Pour tous les Etats désignés Applied Materials, Inc. 3050 Bowers Avenue Santa Clara, California 95054-3299 / US | Inventeur(s) | 01 /
Smick, Theodore H. 31 Lufkin Pt. Rd. Essex, MA 01929 / US | 02 /
Sakase, Takao 27 Green Needle Ln. Rowley, MA 01969 / US | 03 /
Ryding, Geoffrey 30 Masconomo St. Manchester, MA 01944 / US | [2000/46] | Mandataire(s) | Cross, Rupert Edward Blount, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | [N/P] |
Précédent [2000/46] | Cross, Rupert Edward Blount, et al BOULT WADE TENNANT, Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00303190.3 | 14.04.2000 | [2000/46] | Numéro de priorité, date | US19990293955 | 19.04.1999 Format original publié: US 293955 | [2000/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1052419 | Date: | 15.11.2000 | Langue: | EN | [2000/46] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1052419 | Date: | 07.01.2004 | [2004/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.11.2003 | Classification | IPC: | F16C32/06 | [2000/46] | CPC: |
F16C32/0662 (EP,US);
F16C32/0603 (EP,US);
F16C33/748 (EP,US);
F16C2300/62 (EP,US);
H01J2237/166 (EP,US);
H01J2237/31701 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, GB [2004/40] |
Précédent [2000/46] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Verringerung der Verbiegung der Lagerflächen von Flüssigkeitslagern | [2000/46] | Anglais: | Apparatus for reducing distortion in fluidbearing surfaces | [2000/46] | Français: | Appareil pour réduire la distorsion de surfaces de palier à fluide | [2000/46] | Procédure dexamen | 01.03.2004 | Requête en examen déposée [2004/18] | 02.09.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.01.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/32] | 18.02.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 06.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2005 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US4191385 (FOX WAYNE L [US]) [Y] 1-10 * column 2, line 39 - column 4, line 36; figures 1-3 *; | [Y]US4325584 (CHRIST ALFRED, et al) [Y] 1-10 * column 2, line 14 - line 43; figure 1 *; | [Y]WO8202235 (VARIAN ASSOCIATES [US]) [Y] 1-10 * page 2, line 18 - page 5, line 4; figures 1-7 *; | [A]US4425508 (LEWIS JR GEORGE C [US], et al) [A] 1-4,7-10* column 2, line 35 - column 4, line 15; figures 1,2 * | Examen | US5003183 | US5229615 | WO9913488 |