EP1046808 - Structure de chambre d'égalisation de pression dans un collecteur d'admission [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.11.2003 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.11.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 07.01.2004 [2004/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AICHI KIKAI KOGYO KABUSHIKI KAISHA 2-12, Kawanami-cho, Atsuta-ku Nagoya-shi Aichi-ken / JP | Pour tous les Etats désignés Sanoh Kogyo Kabushiki Kaisha 4-2-27, Hon-cho Koga-shi, Ibaraki-ken / JP | [N/P] |
Précédent [2000/43] | Pour tous les Etats désignés AICHI KIKAI KOGYO KABUSHIKI KAISHA 2-12, Kawanami-cho, Atsuta-ku Nagoya-shi, Aichi-ken / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Sanoh Kogyo Kabushiki Kaisha 4-2-27, Hon-cho Koga-shi, Ibaraki-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Hada, Masatoshi, c/o Aichi Kikai Kogyo K.K. 2-12, Kawanami-cho, Atsuta-ku Nagoya-shi, Aichi-ken / JP | 02 /
Sunaga, Yasuo c/o Sanoh Kogyo K.K., 4-2-27, Hon-cho Koga-shi, Ibaraki-ken / JP | [2000/43] | Mandataire(s) | Senior, Alan Murray J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [2000/43] | Senior, Alan Murray J.A. KEMP & CO., 14 South Square, Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00303194.5 | 14.04.2000 | [2000/43] | Numéro de priorité, date | JP19990111513 | 19.04.1999 Format original publié: JP 11151399 | [2000/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1046808 | Date: | 25.10.2000 | Langue: | EN | [2000/43] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1046808 | Date: | 04.07.2001 | [2001/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1046808 | Date: | 15.01.2003 | Langue: | EN | [2003/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.05.2001 | Classification | IPC: | F02M35/104, F02M35/10 | [2001/27] | CPC: |
F02M35/116 (EP,US);
F02M35/104 (KR);
F02M35/10039 (EP,US);
F02M35/10118 (EP,US);
F02M35/10144 (EP,US);
F02M35/10367 (EP,US)
|
Précédent IPC [2000/43] | F02M35/104 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2002/13] |
Précédent [2000/43] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Anordnung einer Druckausgleichkammer in einem Einlasskrümmer | [2000/43] | Anglais: | Surge tank structure in intake manifold | [2000/43] | Français: | Structure de chambre d'égalisation de pression dans un collecteur d'admission | [2000/43] | Procédure d'examen | 23.10.2001 | Requête en examen déposée [2001/51] | 11.12.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.04.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.05.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 05.08.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.10.2002 | Taxe de délivrance payée | 02.10.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.10.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/02] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE1576402 (PORSCHE KG) [A] 1,3-5 * page 3, paragraph 5 - page 5, paragraph 2; figures 1,2 *; | [A]DE2719615 (DAIMLER BENZ AG); | [A]DE4404946 (PIERBURG GMBH [DE]) |