EP1059142 - Tête de support pour appliquer une pression et maintenir un substrat [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.05.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.05.2004 | Demande réputée retirée | publié le 23.06.2004 [2004/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Applied Materials, Inc. 3050 Bowers Avenue Santa Clara, CA 95054 / US | [N/P] |
Précédent [2000/50] | Pour tous les Etats désignés Applied Materials, Inc. 3050 Bowers Avenue Santa Clara, California 95054 / US | Inventeur(s) | 01 /
Chen, Hung Chih 1530 Oyama Place San Jose, California 95131 / US | [2000/50] | Mandataire(s) | Bayliss, Geoffrey Cyril, et al BOULT WADE TENNANT Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | [N/P] |
Précédent [2000/50] | Bayliss, Geoffrey Cyril, et al BOULT WADE TENNANT, Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00303398.2 | 20.04.2000 | [2000/50] | Numéro de priorité, date | US19990330243 | 10.06.1999 Format original publié: US 330243 | [2000/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1059142 | Date: | 13.12.2000 | Langue: | EN | [2000/50] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1059142 | Date: | 12.03.2003 | [2003/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.01.2003 | Classification | IPC: | B24B37/04, B24B41/06, H01L21/304 | [2000/50] | CPC: |
B24B37/30 (EP,US)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2003/49] |
Précédent [2000/50] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Trägerplatte zum Aufbringen von Druck und zum Rückhalten eines Substrates | [2000/50] | Anglais: | Carrier head to apply pressure to and retain a substrate | [2000/50] | Français: | Tête de support pour appliquer une pression et maintenir un substrat | [2000/50] | Procédure dexamen | 13.09.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/26] | 20.01.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 23.10.2003 | AT   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | BE   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | CH   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | CY   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | DE   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | DK   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | ES   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | FI   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | FR   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | GB   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | GR   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | IE   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | IT   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | LU   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | MC   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | NL   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | PT   M01   Pas encore payé | 23.10.2003 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 23.10.2003 | M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH07299734 ; | [A]JPH0740236 ; | [A]US5662518 (JAMES MICHAEL D [US], et al) [A] 1,14,15* abstract *; | [A]US5720845 (LIU KEH-SHIUM [TW]) [A] 1,14,15 * column A; figure - *; | [A]US5733182 (MURAMATSU TOMOAKI [JP], et al) [A] 1,14,15 * column A; figure - * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19960329), vol. 1996, no. 03, & JP07299734 A 19951114 (DOWA MINING CO LTD) [A] 1,14,15 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19950630), vol. 1995, no. 05, & JP07040236 A 19950210 (HITACHI LTD) [A] 1,14,15 * abstract * |