EP1055665 - Dérivés de la 3-(3-hydroxyphényl)-3-amino-propionamide [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.08.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.08.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.10.2004 [2004/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pfizer Products Inc. Eastern Point Road Groton, CT 06340 / US | [N/P] |
Précédent [2003/43] | Pour tous les Etats désignés Pfizer Products Inc. Eastern Point Road Groton, Connecticut 06340 / US | ||
Précédent [2000/48] | Pour tous les Etats désignés Pfizer Products Inc. Eastern Point Road Groton, Connecticut 06340 / US | Inventeur(s) | 01 /
Liras, Spiros Pfizer Central Research, Eastern Point Road Groton, Connecticut 06340 / US | [2000/48] | Mandataire(s) | Simpson, Alison Elizabeth Fraser, et al Urquhart-Dykes & Lord LLP The Podium 1 Eversholt Street London NW1 2DN / GB | [N/P] |
Précédent [2000/48] | Simpson, Alison Elizabeth Fraser, et al Urquhart-Dykes & Lord, 30 Welbeck Street London W1M 7PG / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00304372.6 | 24.05.2000 | [2000/48] | Numéro de priorité, date | US19990136548P | 28.05.1999 Format original publié: US 136548 P | [2000/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1055665 | Date: | 29.11.2000 | Langue: | EN | [2000/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1055665 | Date: | 22.10.2003 | Langue: | EN | [2003/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.08.2000 | Classification | IPC: | C07C237/20, C07C237/24, C07D277/30, A61K31/165, A61P29/00 | [2000/48] | CPC: |
A61K31/165 (EP);
A61P1/00 (EP);
A61P1/04 (EP);
A61P11/06 (EP);
A61P13/00 (EP);
A61P17/02 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/04 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P37/02 (EP);
C07C237/20 (EP);
C07C237/24 (EP);
C07D277/28 (EP);
C07C2601/02 (EP);
C07C2601/14 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/48] | Titre | Allemand: | 3-(3-Hydroxyphenyl)-3-amino-propionamidderivate | [2000/48] | Anglais: | 3-(3-Hydroxyphenyl)-3-amino-propionamide derivatives | [2000/48] | Français: | Dérivés de la 3-(3-hydroxyphényl)-3-amino-propionamide | [2000/48] | Procédure d'examen | 02.06.2000 | Requête en examen déposée [2000/48] | 07.03.2002 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.10.2002 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 23.12.2002 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.04.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.08.2003 | Taxe de délivrance payée | 11.08.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.07.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2004/42] | Requête en poursuite de la procédure de: | 23.12.2002 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 11.01.2003 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 20.01.2003 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.03.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5364850 (HANSEN JR DONALD W [US], et al) [A] 1,8,9,12,13* abstract *; | [A]US5389645 (HANSEN JR DONALD W [US], et al) [A] 1,8,9,12,13 * page 2, column 2 - page 3, column 1 *; | [A]WO9622276 (NIPPON SHINYAKU CO LTD [JP], et al) [A] 1,8,9,12,13 * abstract * |