EP1087580 - Système et circuit téléphonique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.03.2007 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.03.2007 | Demande réputée retirée | publié le 11.04.2007 [2007/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Précédent [2001/13] | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-8001 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Manabe, Hisashi, NEC Europe Limited NEC House, 1 Victoria Road London W3 6BL / GB | [2001/13] | Mandataire(s) | Abnett, Richard Charles Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2001/13] | Abnett, Richard Charles REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 00304567.1 | 30.05.2000 | [2001/13] | Numéro de priorité, date | GB19990021962 | 16.09.1999 Format original publié: GB 9921962 | [2001/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1087580 | Date: | 28.03.2001 | Langue: | EN | [2001/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1087580 | Date: | 01.02.2006 | [2006/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.12.2005 | Classification | IPC: | H04L12/64 | [2001/13] | CPC: |
H04M3/005 (EP);
H04L12/6418 (EP);
H04L2012/6475 (EP)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2006/40] |
Précédent [2001/13] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Fernsprechverfahren und -schaltungsanordnung | [2001/13] | Anglais: | Telephone system and circuitry | [2001/13] | Français: | Système et circuit téléphonique | [2001/13] | Procédure dexamen | 18.10.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/15] | 23.11.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.05.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 07.09.2006 | DE   M01   Pas encore payé | 07.09.2006 | FR   M01   Pas encore payé | 07.09.2006 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 07.09.2006 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2006 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4528659 (JONES JR GARDNER D [US]) [A] 1-10* figure 1 *; | [XA]US5692035 (O'MAHONY BARRY [US], et al) [X] 10 * column 5, line 33 - line 45; figures 1d,2a * [A] 1-9 |